MARIE FUKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
MARIE FUKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.01.2023 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
IVA MICHALOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
IVA MICHALOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.11.2022 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
MAREK BUREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.07.2018 |
Adresa: |
26703, 1577492, Beroun, Hudlice, Hudlice, Jungmannova, 355 |
|
MAREK BUREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.07.2018 |
Adresa: |
26703, 1577492, Beroun, Hudlice, Hudlice, Jungmannova, 355, Jungmannova 355, 26703 Hudlice |
|
MAREK BUREŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
člen výboru |
24.06.2016 |
Adresa: |
26703, 1576526, Beroun, Hudlice, Hudlice, U Panské zdi, 258 |
|
MAREK BUREŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
člen výboru |
24.06.2016 |
Adresa: |
26703, 1576526, Beroun, Hudlice, Hudlice, U Panské zdi, 258, U Panské zdi 258, 26703 Hudlice |
|
Marek Bureš
|
Neaktivní
od 24.06.2016
|
člen výboru |
08.07.2011 |
Adresa: |
26706, 5915121, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
Marek Bureš
|
Neaktivní
od 24.06.2016
|
člen výboru |
08.07.2011 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
Marie Fuková
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
předseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5915121, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
Iva Michalovská
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5915121, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
Karel Sechovec
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5912954, Hýskov, Na Břasích, 130 |
|
Karel Sechovec
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5912954, Beroun, Hýskov, Hýskov, Na Břasích, 130, Na Břasích 130, 26706 Hýskov |
|
IVA MICHALOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2022
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
MARIE FUKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
předseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
Iva Michlovská
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
10.08.2007 |
Adresa: |
26706, 5915121, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
Iva Michlovská
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
10.08.2007 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
Anna Veselá
|
Neaktivní
od 10.08.2007
|
člen výboru |
20.09.2001 |
Adresa: |
5915121, Beroun, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
Zbyněk Bergman
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda výboru |
20.09.2001 |
Adresa: |
5915121, Beroun, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
Jan Landa
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda výboru |
20.09.2001 |
Adresa: |
5915121, Beroun, Hýskov, Družstevní, 343 |
|
Anna Veselá
|
Neaktivní
od 10.08.2007
|
člen výboru |
20.09.2001 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
Zbyněk Bergman
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda výboru |
20.09.2001 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|
Jan Landa
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda výboru |
20.09.2001 |
Adresa: |
26706, 5915121, Beroun, Hýskov, Hýskov, Družstevní, 343, Družstevní 343, 26706 Hýskov |
|