Evžen Šůcha
|
Neaktivní
od 05.04.2014
|
předseda představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
17000, 22311360, Praha 7, Holešovice, Tovární, 1426, 4 |
|
Evžen Šůcha
|
Neaktivní
od 05.04.2014
|
předseda představenstva |
02.07.2012 |
Adresa: |
17000, 22311360, Praha, Holešovice, Tovární, 1426, 4, Tovární 1426/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Evžen Šůcha
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
předseda představenstva |
30.06.2008 |
Adresa: |
14800, 21845310, Praha 4, Chodov, Hrabákova, 1973/3 |
|
Ing. Petr Zikmund
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
místopředseda představenstva |
30.06.2008 |
Adresa: |
17000, 22311360, Praha 7, Holešovice, Tovární, 1426/4 |
|
Ing. Petr Zikmund
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
místopředseda představenstva |
30.06.2008 |
Adresa: |
17000, 22311360, Praha, Holešovice, Tovární, 1426, 4, Tovární 1426/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Evžen Šůcha
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
předseda představenstva |
30.06.2008 |
Adresa: |
14800, 21845310, Praha, Chodov, Hrabákova, 1973, 3, Hrabákova 1973/3, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Macháček
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
předseda představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
22311360, Praha 7, Praha 7, Tovární, 1426/4 |
|
Eva Strnadová
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
místopředseda představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
22311360, Praha 7, Praha 7, Tovární, 1426/4 |
|
Jiří Šobr
|
Neaktivní
od 05.04.2014
|
místopředseda představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
22311360, Praha 7, Praha 7, Tovární, 1426/4 |
|
Ing. Miroslav Macháček
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
předseda představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
17000, 22311360, Praha, Holešovice, Tovární, 1426, 4, Tovární 1426/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Eva Strnadová
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
místopředseda představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
17000, 22311360, Praha, Holešovice, Tovární, 1426, 4, Tovární 1426/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jiří Šobr
|
Neaktivní
od 05.04.2014
|
místopředseda představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
17000, 22311360, Praha, Holešovice, Tovární, 1426, 4, Tovární 1426/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|