Mgr.MBA PAVEL ŠPETA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.07.2024 |
Adresa: |
26101, 23014717, Příbram, Příbram, Příbram VII, Obránců míru, 78, Obránců míru 78, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
PETR VAŠÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.07.2024 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
MARTIN FLEGL
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.07.2024 |
Adresa: |
26101, 22996486, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 116, Milínská 116, Příbram III, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.04.2022 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.04.2022 |
Adresa: |
26281, 81266774, Příbram, Tochovice, Tochovice, 229 |
|
LENKA BARTOŠOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.04.2022 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
LENKA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2024
|
Člen výboru |
22.09.2023 |
Adresa: |
26101, 23002964, Příbram, Příbram, Příbram IV, Hornických učňů, 256, Hornických učňů 256, Příbram IV, 26101 Příbram |
|
LENKA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2023
|
Člen výboru |
30.04.2022 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2024
|
Předseda výboru |
30.04.2022 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Neaktivní
od 24.07.2024
|
Člen výboru |
30.04.2022 |
Adresa: |
26281, 81266774, Příbram, Tochovice, Tochovice, 229, č.p. 229, 26281 Tochovice |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Člen výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
26281, 81266774, Příbram, Tochovice, Tochovice, 229 |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Člen výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
26281, 81266774, Příbram, Tochovice, Tochovice, 229, č.p. 229, 26281 Tochovice |
|
LENKA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Člen výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
LENKA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Člen výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
JANA REMIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
Člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Předseda výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
JANA REMIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
Člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Předseda výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
Předseda výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
PETR VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram III, Milínská, 119 |
|
DANIEL KOPIČKA
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
Předseda výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
PETR VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
Člen výboru |
14.01.2016 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Ing. Josef Cvrk
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Zdeňka Šenkýřová
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
předseda výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Ing. Josef Cvrk
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Šenkýřová
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
předseda výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
člen výboru |
28.12.2010 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Šenkýřová
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
předseda výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Ing. Koloman Ivanyi
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Pavla Vítková
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Zdeňka Šenkýřová
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
předseda výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Ing. Koloman Ivanyi
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Pavla Vítková
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
14.02.2007 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Šenkýřová
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
člen výboru |
20.01.2006 |
Adresa: |
22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Ing. Josef Cvrk
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
20.01.2006 |
Adresa: |
22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Zdeňka Šenkýřová
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
člen výboru |
20.01.2006 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Ing. Josef Cvrk
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
člen výboru |
20.01.2006 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Ing. Koloman Iványi
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
člen výboru |
05.08.2003 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Šárka Humlová
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
předsedkyně výboru |
05.08.2003 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
člen výboru |
05.08.2003 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Ing. Koloman Iványi
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
člen výboru |
05.08.2003 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
předsedkyně výboru |
05.08.2003 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 14.02.2007
|
člen výboru |
05.08.2003 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Ing. Koloman Iványi
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
předseda výboru |
27.10.2001 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Šárka Humlová
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
člen výboru |
27.10.2001 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
člen výboru |
27.10.2001 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram III, Milínská, 119 |
|
Ing. Koloman Iványi
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
předseda výboru |
27.10.2001 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
ŠÁRKA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
člen výboru |
27.10.2001 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|
Zdeňka Vopěnková
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
člen výboru |
27.10.2001 |
Adresa: |
26101, 22996524, Příbram, Příbram, Příbram III, Milínská, 119, Milínská 119, Příbram III, 26101 Příbram |
|