JEANETTE VEJDOVSKÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
25.07.2023 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13, Tesaříkova 1026/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JAN DOSTÁL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.11.2018 |
Adresa: |
10200, 22575219, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13 |
|
JAN DOSTÁL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.11.2018 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13, Tesaříkova 1026/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MICHAELA RICHTER
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
07.12.2017 |
Adresa: |
10200, 22575197, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9 |
|
KAROLÍNA ZLONICKÁ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
07.12.2017 |
Adresa: |
10200, 22575197, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9 |
|
MICHAELA RICHTER
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
07.12.2017 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9, Tesaříkova 1024/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
KAROLÍNA ZLONICKÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2023
|
ČLEN VÝBORU |
07.12.2017 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9, Tesaříkova 1024/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MICHAELA RICHTER
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
člen výboru |
26.06.2015 |
Adresa: |
10200, 22575197, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9 |
|
MICHAELA RICHTER
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
člen výboru |
26.06.2015 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9, Tesaříkova 1024/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MICHAELA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
člen výboru |
18.06.2015 |
Adresa: |
10200, 22575197, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9 |
|
MICHAELA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
člen výboru |
18.06.2015 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9, Tesaříkova 1024/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MICHAELA OBROVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
člen výboru |
25.09.2013 |
Adresa: |
10200, 22575197, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9 |
|
MARKÉTA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
místopředseda výboru |
25.09.2013 |
Adresa: |
10200, 22575219, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13 |
|
JAN DOSTÁL
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
předseda výboru |
25.09.2013 |
Adresa: |
10000, 22622730, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Škvorecká, 1933, 1 |
|
MICHAELA OBROVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
člen výboru |
25.09.2013 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9, Tesaříkova 1024/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MARKÉTA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
místopředseda výboru |
25.09.2013 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13, Tesaříkova 1026/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JAN DOSTÁL
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
předseda výboru |
25.09.2013 |
Adresa: |
10000, 22622730, Praha, Strašnice, Škvorecká, 1933, 1, Škvorecká 1933/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Dr.Ing. Markéta Čechová
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
místopředseda výboru |
10.07.2012 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha 10, Tesaříkova, 1026, 13 |
|
Karel Hrášek
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
člen výboru |
10.07.2012 |
Adresa: |
10200, 22575201, Hlavní město Praha, Praha 10, Hostivař, Tesaříkova, 1025, 11 |
|
Dr.Ing. Markéta Čechová
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
místopředseda výboru |
10.07.2012 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13, Tesaříkova 1026/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Karel Hrášek
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
člen výboru |
10.07.2012 |
Adresa: |
10200, 22575201, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1025, 11, Tesaříkova 1025/11, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Helena Papírníková
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
místopředseda výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha 10, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9 |
|
Dr.Ing. Markéta Čechová
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha 10, Tesaříkova, 1026, 13 |
|
Jiří Petříček
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
předseda výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha 10, Tesaříkova, 1026, 13 |
|
Helena Papírníková
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
místopředseda výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9, Tesaříkova 1024/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Dr.Ing. Markéta Čechová
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
člen výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13, Tesaříkova 1026/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Jiří Petříček
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
předseda výboru |
01.07.2011 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13, Tesaříkova 1026/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Helena Papírníková
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
předseda výboru |
04.06.2010 |
Adresa: |
22575197, Praha 10, Hostivař, Tesaříkova, 1024/9 |
|
Josef Hála
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
místopředseda výboru |
04.06.2010 |
Adresa: |
22575201, Praha 10, Praha 10, Hostivař, Tesaříkova, 1025/11 |
|
Jiří Petříček
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
člen výboru |
04.06.2010 |
Adresa: |
10200, Praha 10, Tesaříkova, 13 |
|
Helena Papírníková
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
předseda výboru |
04.06.2010 |
Adresa: |
10200, 22575197, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1024, 9, Tesaříkova 1024/9, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Josef Hála
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
místopředseda výboru |
04.06.2010 |
Adresa: |
10200, 22575201, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1025, 11, Tesaříkova 1025/11, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Jiří Petříček
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
člen výboru |
04.06.2010 |
Adresa: |
10200, 22575219, Praha, Hostivař, Tesaříkova, 1026, 13, Tesaříkova 1026/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|