Ing. HANA BABČANOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
75606, 31176143, Vsetín, Velké Karlovice, Malé Karlovice, 761 |
|
Ing. HANA BABČANOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
75606, 31176143, Vsetín, Velké Karlovice, Malé Karlovice, 761, Malé Karlovice 761, 75606 Velké Karlovice |
|
Ing. JIŘÍ ŠULC
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.02.2021 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274 |
|
Ing. JIŘÍ ŠULC
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.02.2021 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274, Vojtěcha Lanny 3274, 27201 Kladno |
|
Ing. PETR CIMBULKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
18200, 22369341, Praha, Kobylisy, Kurkova, 1210, 6 |
|
Ing. PETR CIMBULKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
18200, 22369341, Praha, Kobylisy, Kurkova, 1210, 6, Kurkova 1210/6, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. HANA BABČANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
Člen výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274 |
|
HENRICH KOVŤUK
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
Předseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
16000, 26766884, Praha, Dejvice, Máslova, 2688, 4 |
|
Ing. ONDŘEJ KŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
Předseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274 |
|
PETR CIMBULKA
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
18200, 22369341, Praha, Kobylisy, Kurkova, 1210, 6 |
|
Ing. JIŘÍ ŠULC
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
místopředseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
27201, 1437861, Kladno, Kročehlavy, Jarosl. Kociána, 2407 |
|
HENRICH KOVŤUK
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
Předseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
16000, 26766884, Praha, Dejvice, Máslova, 2688, 4, Máslova 2688/4, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. HANA BABČANOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
Člen výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274, Vojtěcha Lanny 3274, 27201 Kladno |
|
Ing. ONDŘEJ KŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
Předseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274, Vojtěcha Lanny 3274, 27201 Kladno |
|
PETR CIMBULKA
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
18200, 22369341, Praha, Kobylisy, Kurkova, 1210, 6, Kurkova 1210/6, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. JIŘÍ ŠULC
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
místopředseda výboru |
18.08.2015 |
Adresa: |
27201, 1437861, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Jarosl. Kociána, 2407, Jarosl. Kociána 2407, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Henrich Kovťuk
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda výboru |
25.10.2001 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274 |
|
Ing. ONDŘEJ KŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen výboru |
25.10.2001 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274 |
|
Ing. HANA BABČANOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen výboru |
25.10.2001 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274 |
|
Henrich Kovťuk
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda výboru |
25.10.2001 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274, Vojtěcha Lanny 3274, 27201 Kladno |
|
Ing. ONDŘEJ KŘIVÁNEK
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen výboru |
25.10.2001 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274, Vojtěcha Lanny 3274, 27201 Kladno |
|
Ing. HANA BABČANOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen výboru |
25.10.2001 |
Adresa: |
27201, 1413791, Kladno, Kladno, Kladno, Vojtěcha Lanny, 3274, Vojtěcha Lanny 3274, 27201 Kladno |
|