RNDr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.10.2022 |
Adresa: |
14000, Praha, Krč, Paprsková, 456, 8 |
|
Ing. MICHAL PLEYER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.10.2022 |
Adresa: |
25217, 28157532, Praha-západ, Chýnice, Chýnice, Slepá, 152 |
|
RNDr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.10.2022 |
Adresa: |
14000, 21862150, Praha, Krč, Paprsková, 456, 8, Paprsková 456/8, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MICHAL PLEYER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.10.2022 |
Adresa: |
25217, 28157532, Praha-západ, Chýnice, Chýnice, Slepá, 152, Slepá 152, 25217 Chýnice |
|
RNDr. JAN KAIGL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14000, 21945888, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5 |
|
RNDr. JAN KAIGL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JAN HRUŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21945888, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5 |
|
Mgr. HANA VLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
15500, 22123369, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 2001, 18 |
|
JAN HRUŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. HANA VLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
15500, 22123369, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 2001, 18, Zázvorkova 2001/18, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
RNDr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
Člen výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14000, 21862150, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Paprsková, 456, 8 |
|
RNDr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
Člen výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14000, 21862150, Praha, Krč, Paprsková, 456, 8, Paprsková 456/8, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MILAN KAČABA
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
předseda výboru |
20.10.2018 |
Adresa: |
25169, 18351212, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Macharova, 54 |
|
Ing. MILAN KAČABA
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
předseda výboru |
20.10.2018 |
Adresa: |
25169, 18351212, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Macharova, 54, Macharova 54, 25169 Velké Popovice |
|
Ing. MILAN KAČABA
|
Neaktivní
od 20.10.2018
|
předseda výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21945888, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5 |
|
Ing. MARTIN KUBÍN
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
místopředseda výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21945888, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5 |
|
MARTIN DONÁT
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
člen výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21872678, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Pod vrstevnicí, 1530, 20 |
|
Ing. MILAN KAČABA
|
Neaktivní
od 20.10.2018
|
předseda výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MARTIN KUBÍN
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
místopředseda výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Donát
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
člen výboru |
24.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21872678, Praha, Krč, Pod vrstevnicí, 1530, 20, Pod vrstevnicí 1530/20, Krč, 14000 Praha 4 |
|
RNDr. Jan Kaigl
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
člen výboru |
31.05.2007 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha 4, Nusle, Pod Sokolovnou, 704/5 |
|
RNDr. JAN KAIGL
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
člen výboru |
31.05.2007 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Karel Porsch
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
člen |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 704 |
|
Ing. Milan Kačaba
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
předseda výboru |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 704 |
|
Ing. Martin Kubín
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
místopředseda |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 704 |
|
Josef Heřmánek
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
člen |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 704 |
|
Kamil Donát
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
člen |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha 4, Praha 4, Pod Sokolovnou, 704 |
|
Karel Porsch
|
Neaktivní
od 24.08.2007
|
člen |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MILAN KAČABA
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
předseda výboru |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MARTIN KUBÍN
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
místopředseda |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Josef Heřmánek
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
člen |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Kamil Donát
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
člen |
14.11.2001 |
Adresa: |
14000, 21945888, Praha, Nusle, Pod sokolovnou, 704, 5, Pod sokolovnou 704/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|