HRISTO SPASOV BOGDANOV
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
1110, Sofia, Družba 307 |
|
HRISTO SPASOV BOGDANOV
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
Sofia, Družba 307, 1110, Družba 307, 1110 Sofia, Bulharsko |
|
JOSEF VOTRUBA
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
22.05.2013 |
Adresa: |
14000, 21951837, Praha 4, Nusle, V Horkách, 1389, 11 |
|
JOSEF VOTRUBA
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
22.05.2013 |
Adresa: |
14000, 21951837, Praha, Nusle, V Horkách, 1389, 11, V Horkách 1389/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Nechdom
|
Neaktivní
od 05.11.2001
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
22321187, Praha 8, Praha 8, Zelenohorská, 504/21 |
|
Jan Kysel
|
Neaktivní
od 20.11.2002
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
22688242, Praha 10, Praha 10, Aubrechtové, 3101/14 |
|
Robert Švácha
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
21795584, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2561/33 |
|
Jiří Nechodom
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
22321187, Praha 8, Praha 8, Zelenohorská, 504/21 |
|
Jiří Nechdom
|
Neaktivní
od 05.11.2001
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
18100, 22321187, Praha, Bohnice, Zelenohorská, 504, 21, Zelenohorská 504/21, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jan Kysel
|
Neaktivní
od 20.11.2002
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
10600, 22688242, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3101, 14, Aubrechtové 3101/14, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Robert Švácha
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
13000, 21795584, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2561, 33, Pod lipami 2561/33, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Nechodom
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
jednatel |
05.11.2001 |
Adresa: |
18100, 22321187, Praha, Bohnice, Zelenohorská, 504, 21, Zelenohorská 504/21, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|