Bryan O`Neill
|
Neaktivní
od 13.06.2014
|
|
24.05.2011 |
Adresa: |
Dun Laoghaire, Co. Dublin, No.1 Beechwood Grove |
|
Pat McCann
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
předseda představenstva |
24.05.2011 |
Adresa: |
Dublin 18, Foxrock, No. 31 Torquay Wood |
|
Aidan O´Hogan
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
|
24.05.2011 |
Adresa: |
Sandycove, Co Dublin, No.16 Burdett Avenue |
|
Kevin Lunney
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
|
13.08.2009 |
Adresa: |
Carn, Kinawley, Couty Fermanagh, BT92 4HG, Carnhill House |
|
Liam McCaffrey
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
|
13.08.2009 |
Adresa: |
Enniskillen, County Fermanagh, BT74 6HR, Barnhill 7, Tempo road |
|
Anna Rubínová
|
Neaktivní
od 13.08.2009
|
člen představenstva |
29.12.2008 |
Adresa: |
26586894, Zeleneč, Kopretinová, 783 |
|
ANNA RUBÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2009
|
člen představenstva |
29.12.2008 |
Adresa: |
25091, 26586894, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Kopretinová, 783, Kopretinová 783, 25091 Zeleneč |
|
Colette Quinn
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
předseda představenstva |
16.04.2007 |
Adresa: |
Cavan, Co Cavan, Cootehill Road, Drumalee |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 13.08.2009
|
člen představenstva |
24.08.2006 |
Adresa: |
10000, 22602038, Praha 10, Mirošovická, 12 |
|
Markéta Hejmová
|
Neaktivní
od 13.08.2009
|
člen představenstva |
24.08.2006 |
Adresa: |
10000, 22602038, Praha, Strašnice, Mirošovická, 268, 12, Mirošovická 268/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Alan Hynes
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
předseda představenstva |
21.03.2005 |
Adresa: |
Mooretown House, Mooretown, Dundalk, Co Louth |
|
Anna Rubínová
|
Neaktivní
od 29.12.2008
|
člen představenstva |
21.03.2005 |
Adresa: |
13000, 21773203, Praha 3, Baranova, 626/36 |
|
Anna Rubínová
|
Neaktivní
od 29.12.2008
|
člen představenstva |
21.03.2005 |
Adresa: |
13000, 21773203, Praha, Žižkov, Baranova, 626, 36, Baranova 626/36, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Daniela Černá
|
Neaktivní
od 24.08.2006
|
člen představenstva |
13.09.2004 |
Adresa: |
16000, 22183582, Praha 6, Národní obrany, 45 |
|
Daniela Černá
|
Neaktivní
od 24.08.2006
|
člen představenstva |
13.09.2004 |
Adresa: |
16000, 22183582, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 909, 45, Národní obrany 909/45, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Markéta Zahradníková
|
Neaktivní
od 21.03.2005
|
člen |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21870331, Praha, Krč, Sládkovičova, 1306 |
|
Markéta Zahradníková
|
Neaktivní
od 21.03.2005
|
člen |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21870331, Praha, Krč, Sládkovičova, 1306, 11, Sládkovičova 1306/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Blanka Fingerlandová
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
člen |
19.12.2001 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Praha 10, Bramboříkova, 1/2996 |
|
Lubica Jurčová
|
Neaktivní
od 13.09.2004
|
člen |
19.12.2001 |
Adresa: |
15000, 22020331, Praha 5, Praha 5, Košíře, Brožíkova, 278/2 |
|
Ivana Urbanová
|
Neaktivní
od 21.03.2005
|
předseda |
19.12.2001 |
Adresa: |
29001, Nymburk, Poděbrady, Dr.Horákové, 49 |
|
Blanka Fingerlandová
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
člen |
19.12.2001 |
Adresa: |
10600, 22687432, Praha, Záběhlice, Bramboříková, 2996, 1, Bramboříková 2996/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Lubica Jurčová
|
Neaktivní
od 13.09.2004
|
člen |
19.12.2001 |
Adresa: |
15000, 22020331, Praha, Košíře, Brožíkova, 278, 2, Brožíkova 278/2, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ivana Urbanová
|
Neaktivní
od 21.03.2005
|
předseda |
19.12.2001 |
Adresa: |
49, Nymburk, Poděbrady, Dr.Horákové, 29001, Dr.Horákové 49, 29001 Poděbrady, okres: Nymburk, Česká republika |
|