Mgr. LENKA ROTHOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru společenství vlastníků |
27.01.2021 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
JIŘÍ BARTÁČEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru společenství vlastníků |
27.01.2021 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 419 |
|
MARTINA PAULOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru společenství vlastníků jednotek |
27.01.2021 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Mgr. LENKA ROTHOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru společenství vlastníků |
27.01.2021 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ BARTÁČEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru společenství vlastníků |
27.01.2021 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 419, Mariánská 419, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTINA PAULOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru společenství vlastníků jednotek |
27.01.2021 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Mgr. LENKA ROTHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
předseda výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
JIŘÍ BARTÁČEK
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
místopředseda výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 419 |
|
MARTINA PAULOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
člen výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Mgr. LENKA ROTHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
předseda výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ BARTÁČEK
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
místopředseda výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 419, Mariánská 419, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARTINA PAULOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
člen výboru |
07.02.2015 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Mgr. LENKA ROTHOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
předseda výboru |
31.03.2009 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Pavel Jirotka
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
místopředseda výboru |
31.03.2009 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Zdeňka Bernardová
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
člen výboru |
31.03.2009 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Mgr. LENKA ROTHOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
předseda výboru |
31.03.2009 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Pavel Jirotka
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
místopředseda výboru |
31.03.2009 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
ZDEŇKA BERNARDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2015
|
člen výboru |
31.03.2009 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Mgr. Lenka Rothová
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
člen výboru |
04.08.2007 |
Adresa: |
23018267, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Mgr. LENKA ROTHOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
člen výboru |
04.08.2007 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Daniel Novák
|
Neaktivní
od 04.08.2007
|
člen výboru |
04.10.2003 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram VII, Mariánská, 419 |
|
Pavel Jirotka
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
místopředseda výboru |
04.10.2003 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Ivana Prokopová
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
předseda výboru |
04.10.2003 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram VII, Mariánská, 419 |
|
Daniel Novák
|
Neaktivní
od 04.08.2007
|
člen výboru |
04.10.2003 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 419, Mariánská 419, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Pavel Jirotka
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
místopředseda výboru |
04.10.2003 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ivana Prokopová
|
Neaktivní
od 31.03.2009
|
předseda výboru |
04.10.2003 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 419, Mariánská 419, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jiří Bartáček
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
předseda výboru |
01.12.2001 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram VII, Mariánská, 419 |
|
Bedřich Roth
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
místopředseda výboru |
01.12.2001 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
Pavel Jirotka
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
člen výboru |
01.12.2001 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram VII, Mariánská, 420 |
|
JIŘÍ BARTÁČEK
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
předseda výboru |
01.12.2001 |
Adresa: |
26101, 23018259, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 419, Mariánská 419, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Bedřich Roth
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
místopředseda výboru |
01.12.2001 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Pavel Jirotka
|
Neaktivní
od 04.10.2003
|
člen výboru |
01.12.2001 |
Adresa: |
26101, 23018267, Příbram, Příbram, Příbram VII, Mariánská, 420, Mariánská 420, Příbram VII, 26101 Příbram |
|