JAROSLAV OPRIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
25601, 73890367, Benešov, Benešov, Benešov, Karla Nového, 2363 |
|
Ing. KATEŘINA STIBOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
25601, 2936640, Benešov, Benešov, Benešov, Tyršova, 182 |
|
JAROSLAV OPRIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
25601, 73890367, Benešov, Benešov, Benešov, Karla Nového, 2363, Karla Nového 2363, 25601 Benešov |
|
Ing. KATEŘINA STIBOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
25601, 2936640, Benešov, Benešov, Benešov, Tyršova, 182, Tyršova 182, 25601 Benešov |
|
JAROSLAV OPRIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2016 |
Adresa: |
25787, 25423533, Benešov, Střezimíř, Střezimíř, 145 |
|
JAROSLAV OPRIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2016 |
Adresa: |
25787, 25423533, Benešov, Střezimíř, Střezimíř, 145, č.p. 145, 25787 Střezimíř |
|
ing. MIROSLAV BORKOVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
25601, 14430801, Benešov, Benešov, Benešov, Tyršova, 2071 |
|
ing. MIROSLAV BORKOVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
25601, 14430801, Benešov, Benešov, Benešov, Tyršova, 2071, Tyršova 2071, 25601 Benešov |
|
Jaroslav Opriš
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
25787, 25423533, Střezimíř, 145 |
|
JAROSLAV OPRIŠ
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
25787, 25423533, Benešov, Střezimíř, Střezimíř, 145, č.p. 145, 25787 Střezimíř |
|
Jaroslav Opriš
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
25722, 2980045, Čerčany, K Vodárně, 448 |
|
Jaroslav Opriš
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
25722, 2980045, Benešov, Čerčany, Čerčany, K vodárně, 448, K vodárně 448, 25722 Čerčany |
|
ing. Miroslav Borkovec
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
25601, 14430801, Benešov, Benešov, Tyršova, 2071 |
|
ing. MIROSLAV BORKOVEC
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
25601, 14430801, Benešov, Benešov, Benešov, Tyršova, 2071, Tyršova 2071, 25601 Benešov |
|