MARTIN ŠINDELÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
25082, 27350801, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Polská, 1671 |
|
MARTIN ŠINDELÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
25082, 27350801, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Polská, 1671, Polská 1671, 25082 Úvaly |
|
Martin Šindelář
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
25082, 25814125, Úvaly, Roháčova, 1560 |
|
Martin Šindelář
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
25082, 25814125, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Roháčova, 1560, Roháčova 1560, 25082 Úvaly |
|
Pavel Šindelář
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
01.11.2001 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Praha 9, Pískovcova, 735/10 |
|
Martin Šindelář
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
jednatel |
01.11.2001 |
Adresa: |
19000, 22508180, Praha 9, Praha 9, Prosecká, 679/123 |
|
Pavel Šindelář
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
01.11.2001 |
Adresa: |
19000, 22508724, Praha, Prosek, Pískovcová, 735, 10, Pískovcová 735/10, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Martin Šindelář
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
jednatel |
01.11.2001 |
Adresa: |
19000, 22508180, Praha, Prosek, Prosecká, 679, 123, Prosecká 679/123, Prosek, 19000 Praha 9 |
|