Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Universe Trans, s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 26488604 |
Registrovaná adresa: | 13000, 21767661, Praha, Žižkov, Orebitská, 66, 6, Orebitská 66/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
Začleněno na: | 05.11.2001 |
Datum ukončení: | 12.07.2018 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Benchmark Advanced s.r.o. 04479076 | Neaktivní od 12.07.2018 | 14.04.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DMITRY FIAKTISTOV | Neaktivní od 12.07.2018 | jednatel | 25.04.2016 |
|
|||
DMITRY FIAKTISTOV | Neaktivní od 12.07.2018 | jednatel | 25.04.2016 |
|
|||
LADA EVTYUKOVA | Neaktivní od 25.04.2016 | jednatel | 23.10.2014 |
|
|||
LADA EVTYUKOVA | Neaktivní od 25.04.2016 | jednatel | 23.10.2014 |
|
|||
Alena Astapava | Neaktivní od 23.10.2014 | jednatel | 09.07.2010 |
|
|||
Alena Astapava | Neaktivní od 23.10.2014 | jednatel | 09.07.2010 |
|
|||
Alena Astapava | Neaktivní od 09.07.2010 | jednatel | 28.05.2005 |
|
|||
Alena Astapava | Neaktivní od 09.07.2010 | jednatel | 28.05.2005 |
|
|||
Alena Astapava | Neaktivní od 28.05.2005 | jednatel | 21.10.2002 |
|
|||
Alena Astapava | Neaktivní od 28.05.2005 | jednatel | 21.10.2002 |
|
|||
Alexandr Smirnov | Neaktivní od 21.10.2002 | jednatel | 05.11.2001 |
|
|||
ALEXANDR SMIRNOV | Neaktivní od 21.10.2002 | jednatel | 05.11.2001 |
|
Registrační číslo Universe Trans, s.r.o. v likvidaci je 26488604.
Registrační adresa Universe Trans, s.r.o. v likvidaci je 13000, 21767661, Praha, Žižkov, Orebitská, 66, 6, Orebitská 66/6, Žižkov, 13000 Praha 3.
Universe Trans, s.r.o. v likvidaci byla založena 05.11.2001.