PAOLO BOTTARI
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2014 |
Adresa: |
46019, Viadana (MN), Via G. Bedoli 32 |
|
PAOLO BOTTARI
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2014 |
Adresa: |
Viadana (MN), Via G. Bedoli 32, 46019, Via G. Bedoli 32, 46019 Viadana (MN), Itálie |
|
Ing. Miroslav Uhlíř
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
Jednatel |
13.04.2012 |
Adresa: |
14300, Praha 4, Modřany, Botevova, 3103, 17 |
|
Ing. MIROSLAV UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
Jednatel |
13.04.2012 |
Adresa: |
14300, 21937613, Praha, Modřany, Botevova, 3103, 17, Botevova 3103/17, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Michaela Raková
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
Jednatel |
22.02.2003 |
Adresa: |
40722, 158275, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem, 540 |
|
Michaela Raková
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
Jednatel |
22.02.2003 |
Adresa: |
40722, 158275, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem, 540, Pod Táborským vrchem 540, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
|
Ing. Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 06.03.2004
|
jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Praha 7, U Průhonu, 21/1200 |
|
Ing. Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 06.03.2004
|
jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
17000, 22308261, Praha, Holešovice, U průhonu, 1200, 21, U průhonu 1200/21, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Bedřich Illek
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Praha 6, Libocká, 31 |
|
JUDr. Bedřich Illek
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
16200, 22219773, Praha, Liboc, Libocká, 294, 31, Libocká 294/31, Liboc, 16200 Praha 6 |
|