Ing. IVAN CHUDOMEL
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
Předseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
43511, 12576638, Lom, Lom, Luční, 943 |
|
PETR SCHERER
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
Člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
43601, 5160120, Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám, 1387 |
|
Ing. MIROSLAV KUNCA
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
Člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
43401, 26756315, Most, Most, Sportovní, 3249 |
|
Ing. MIROSLAV KUNCA
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
Člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
43401, 26756315, Most, Most, Most, Sportovní, 3249, Sportovní 3249, 43401 Most |
|
Petr Scherer
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
Člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
43601, 5160120, Most, Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám, 1387, K Loučkám 1387, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
Předseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
43511, 12576638, Most, Lom, Lom, Luční, 943, Luční 943, 43511 Lom |
|
Ing. Miroslav Kunca
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Člen představenstva |
03.12.2010 |
Adresa: |
43401, 26756315, Most, Sportovní, 3249 |
|
Ing. MIROSLAV KUNCA
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Člen představenstva |
03.12.2010 |
Adresa: |
43401, 26756315, Most, Most, Most, Sportovní, 3249, Sportovní 3249, 43401 Most |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Předseda představenstva |
30.04.2009 |
Adresa: |
43511, 12576638, Lom, Luční, 943 |
|
Petr Scherer
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Člen představenstva |
30.04.2009 |
Adresa: |
43601, 5160120, Litvínov, K Loučkám, 1387 |
|
Ing. Ivan Chudomel
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Předseda představenstva |
30.04.2009 |
Adresa: |
43511, 12576638, Most, Lom, Lom, Luční, 943, Luční 943, 43511 Lom |
|
Petr Scherer
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Člen představenstva |
30.04.2009 |
Adresa: |
43601, 5160120, Most, Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám, 1387, K Loučkám 1387, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
Člen představenstva |
30.05.2008 |
Adresa: |
41901, 1, Duchcov 1, Bydžovského, 1240/14 |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
Člen představenstva |
30.05.2008 |
Adresa: |
41901, 18553516, Teplice, Duchcov, Duchcov, Bydžovského, 1240, 14, Bydžovského 1240/14, 41901 Duchcov |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 30.05.2008
|
Člen představenstva |
01.09.2005 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Kpt. Jaroše, 36/22 |
|
Pavel Kubík
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
Předseda představenstva |
01.09.2005 |
Adresa: |
43401, 5088216, Most, Albrechtická, 565 |
|
Jiří Knot
|
Neaktivní
od 03.12.2010
|
Člen představenstva |
01.09.2005 |
Adresa: |
43513, 5071232, Meziboří, Nám. 8. května, 325 |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 30.05.2008
|
Člen představenstva |
01.09.2005 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 36, 22, Kpt. Jaroše 36/22, 43401 Most |
|
Pavel Kubík
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
Předseda představenstva |
01.09.2005 |
Adresa: |
43401, 5088216, Most, Most, Most, Albrechtická, 565, 10, Albrechtická 565/10, 43401 Most |
|
Jiří Knot
|
Neaktivní
od 03.12.2010
|
Člen představenstva |
01.09.2005 |
Adresa: |
43513, 5071232, Most, Meziboří, Meziboří, nám. 8. května, 325, nám. 8. května 325, 43513 Meziboří |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 01.09.2005
|
Předseda představenstva |
02.03.2004 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Kpt. Jaroše, 36/22 |
|
Miroslav Řeháček
|
Neaktivní
od 01.09.2005
|
Místopředseda představenstva |
02.03.2004 |
Adresa: |
43511, 12576654, Lom, Luční, 952 |
|
Radim Řeháček
|
Neaktivní
od 01.09.2005
|
Člen představenstva |
02.03.2004 |
Adresa: |
43511, 12576654, Lom, Luční, 952 |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 01.09.2005
|
Předseda představenstva |
02.03.2004 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 36, 22, Kpt. Jaroše 36/22, 43401 Most |
|
Miroslav Řeháček
|
Neaktivní
od 01.09.2005
|
Místopředseda představenstva |
02.03.2004 |
Adresa: |
43511, 12576654, Most, Lom, Lom, Luční, 952, Luční 952, 43511 Lom |
|
RADIM ŘEHÁČEK
|
Neaktivní
od 01.09.2005
|
Člen představenstva |
02.03.2004 |
Adresa: |
43511, 12576654, Most, Lom, Lom, Luční, 952, Luční 952, 43511 Lom |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
Jediný člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Kpt. Jaroše, 36/22 |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
Jediný člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 36, 22, Kpt. Jaroše 36/22, 43401 Most |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen |
04.03.2002 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Most, Kpt.Jaroše, 36/22 |
|
Ing. Václav Dušek
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen |
04.03.2002 |
Adresa: |
43401, 5082927, Most, Most, Most, Kpt. Jaroše, 36, 22, Kpt. Jaroše 36/22, 43401 Most |
|
Renata Škopková
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
člen |
05.12.2001 |
Adresa: |
37010, 23359978, České Budějovice, České Budějovice, Opatovická, 98/28 |
|
Renata Škopková
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
člen |
05.12.2001 |
Adresa: |
37010, 23359978, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Opatovická, 98, 28, Opatovická 98/28, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|