Ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Záběhlice, Svojčická, 2813/4 |
|
Ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
2813/4, Praha 4, Záběhlice, Svojčická, 14100, Svojčická 2813/4, 14100 Praha 4 - Záběhlice, Česká republika |
|
Martin Grmela
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
26.09.2002 |
Adresa: |
13000, 21776351, Praha 3, Praha 3, Víta Nejedlého, 928/14 |
|
Jan Obrman
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
předseda představenstva |
26.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21755337, Praha 2, Praha 2, Mánesova, 66 |
|
Daniel Konečný
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
člen představenstva |
26.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha 2, Praha 2, Ječná, 529/29 |
|
Martin Grmela
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
26.09.2002 |
Adresa: |
13000, 21776351, Praha, Žižkov, Víta Nejedlého, 928, 14, Víta Nejedlého 928/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Daniel Konečný
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
člen představenstva |
26.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21730962, Praha, Nové Město, Ječná, 529, 29, Ječná 529/29, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Jan Obrman
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
předseda představenstva |
26.09.2002 |
Adresa: |
12000, 21755337, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1616, 66, Mánesova 1616/66, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Renata Škopková
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
člen |
10.12.2001 |
Adresa: |
37010, 23359978, České Budějovice, České Budějovice, Opatovická, 98/28 |
|
Renata Škopková
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
člen |
10.12.2001 |
Adresa: |
37010, 23359978, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Opatovická, 98, 28, Opatovická 98/28, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|