JUDr. MONIKA VÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
místopředsedkyně představenstva |
18.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22296808, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 133, 9 |
|
JUDr. MONIKA VÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
místopředsedkyně představenstva |
18.02.2016 |
Adresa: |
17000, 22296808, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 133, 9, U letenského sadu 133/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MILOŠ LIPERT
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
člen představenstva |
24.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21846880, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Machkova, 2127, 3 |
|
MILOŠ LIPERT
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
člen představenstva |
24.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21846880, Praha, Chodov, Machkova, 2127, 3, Machkova 2127/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Miloš Lipert
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
člen představenstva |
06.07.2005 |
Adresa: |
14900, 21846839, Praha 4, Ženíškova, 2122/4 |
|
Miloš Lipert
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
člen představenstva |
06.07.2005 |
Adresa: |
14900, 21846839, Praha, Chodov, Ženíškova, 2122, 4, Ženíškova 2122/4, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Irena Staňková
|
Neaktivní
od 06.07.2005
|
členka představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
73581, 18823254, Karviná, Bohumín, Ostravská, 243 |
|
JUDr. Monika Váňová
|
Neaktivní
od 18.02.2016
|
místopředsedkyně představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
17000, 22296808, Praha 7, Praha 7, U letenského sadu, 9 |
|
Barrie Parnham
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
předseda představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
The Manor House, Kenilworth Road, Knowle, Solihull B93 OJD, West Midlands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, v ČR bytem Studnická 2145/18, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ 193 00 |
|
Ing. Irena Staňková
|
Neaktivní
od 06.07.2005
|
členka představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
73581, 18823254, Karviná, Bohumín, Starý Bohumín, Ostravská, 243, Ostravská 243, Starý Bohumín, 73581 Bohumín |
|
JUDr. MONIKA VÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2016
|
místopředsedkyně představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
17000, 22296808, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 133, 9, U letenského sadu 133/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Barrie Parnham
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
předseda představenstva |
17.12.2001 |
Adresa: |
19300, 22450718, Praha, Horní Počernice, Studnická, 2145, 18, Studnická 2145/18, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|