JUDr. PETR MUSIL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21772045, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45 |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21772045, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45, Vlkova 524/45, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MUDr. LIBOR KŘÍSTEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.01.2020 |
Adresa: |
13000, 21772045, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45 |
|
MUDr. LIBOR KŘÍSTEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.01.2020 |
Adresa: |
13000, 21772045, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45, Vlkova 524/45, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Radzhana Orlovskaya
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2010 |
Adresa: |
37005, 23354330, České Budějovice, N. Frýda, 1230, 19 |
|
Radzhana Orlovskaya
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.08.2010 |
Adresa: |
37005, 23354330, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, N. Frýda, 1230, 19, N. Frýda 1230/19, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
místopředseda výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
10200, 42241740, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Za drahou, 1565, 13a |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
místopředseda výboru |
25.03.2022 |
Adresa: |
10200, 42241740, Praha, Hostivař, Za drahou, 1565, 13a, Za drahou 1565/13a, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
místopředseda výboru |
03.07.2019 |
Adresa: |
13000, 21772045, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45 |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
místopředseda výboru |
03.07.2019 |
Adresa: |
13000, 21772045, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45, Vlkova 524/45, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
místopředseda výboru |
15.06.2018 |
Adresa: |
10200, 42241740, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Za drahou, 1565, 13a |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Neaktivní
od 03.07.2019
|
místopředseda výboru |
15.06.2018 |
Adresa: |
10200, 42241740, Praha, Hostivař, Za drahou, 1565, 13a, Za drahou 1565/13a, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
MUDr. Helena Křístková
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
předseda výboru |
24.08.2010 |
Adresa: |
19000, 26061155, Praha 9, U Smetanky, 191, 5 |
|
JUDr. Petr Musil
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
místopředseda výboru |
24.08.2010 |
Adresa: |
13000, 21772045, Praha 3, Žižkov, Vlkova, 524, 45 |
|
MUDr. Helena Křístková
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
předseda výboru |
24.08.2010 |
Adresa: |
19000, 26061155, Praha, Hrdlořezy, U Smetanky, 191, 5, U Smetanky 191/5, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
JUDr. PETR MUSIL
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
místopředseda výboru |
24.08.2010 |
Adresa: |
13000, 21772045, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45, Vlkova 524/45, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
CTR group a.s.
26456176 |
Neaktivní
od 24.08.2010
|
pověřený vlastník |
10.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha 3, Žižkov, Sladkovského nám., 525/1 |
|
CTR group a.s.
26456176 |
Neaktivní
od 24.08.2010
|
pověřený vlastník |
10.04.2009 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha, Žižkov, Sladkovského náměstí, 525, 1, Sladkovského náměstí 525/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
CTR group a.s.
26456176 |
Neaktivní
od 10.04.2009
|
pověřený vlastník |
16.01.2007 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha 3, Žižkov, Sladkovského nám., 525/1 |
|
CTR group a.s.
26456176 |
Neaktivní
od 10.04.2009
|
pověřený vlastník |
16.01.2007 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha, Žižkov, Sladkovského náměstí, 525, 1, Sladkovského náměstí 525/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Muška s.r.o.
25102419 |
Neaktivní
od 16.01.2007
|
|
07.10.2005 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha 3, Sladkovského nám., 525/1 |
|
Muška s.r.o.
25102419 |
Neaktivní
od 16.01.2007
|
|
07.10.2005 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha, Žižkov, Sladkovského náměstí, 525, 1, Sladkovského náměstí 525/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Muška s.r.o.
25102419 |
Neaktivní
od 07.10.2005
|
pověřený vlastník |
21.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha 3, Žižkov, Sladkovského nám., 525/1 |
|
Muška s.r.o.
25102419 |
Neaktivní
od 07.10.2005
|
pověřený vlastník |
21.09.2004 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha, Žižkov, Sladkovského náměstí, 525, 1, Sladkovského náměstí 525/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Muška s.r.o.
25102419 |
Neaktivní
od 21.09.2004
|
pověřený vlastník |
21.08.2003 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha 3, Sladkovského nám., 525/1 |
|
Muška s.r.o.
25102419 |
Neaktivní
od 21.09.2004
|
pověřený vlastník |
21.08.2003 |
Adresa: |
13000, 21772061, Praha, Žižkov, Sladkovského náměstí, 525, 1, Sladkovského náměstí 525/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Darek Votruba
|
Neaktivní
od 21.08.2003
|
pověřený vlastník |
18.01.2002 |
Adresa: |
21772045, Praha 3, Praha 3, Vlkova, 524/45 |
|
Ing. Darek Votruba
|
Neaktivní
od 21.08.2003
|
pověřený vlastník |
18.01.2002 |
Adresa: |
13000, 21772045, Praha, Žižkov, Vlkova, 524, 45, Vlkova 524/45, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|