JIŘÍ PROKOP
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
19016, 80060200, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Starokolínská, 2774 |
|
JIŘÍ PROKOP
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2019 |
Adresa: |
19016, 80060200, Praha, Újezd nad Lesy, Starokolínská, 2774, Starokolínská 2774, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
JIŘÍ PROKOP
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
jednatel |
14.05.2017 |
Adresa: |
50002, 23885564, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Pavla Hanuše, 241, 8 |
|
JIŘÍ PROKOP
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
jednatel |
14.05.2017 |
Adresa: |
50002, 23885564, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Pavla Hanuše, 241, 8, Pavla Hanuše 241/8, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
JIŘÍ PROKOP
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21784892, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Rečkova, 1652, 4 |
|
JIŘÍ PROKOP
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21784892, Praha, Žižkov, Rečkova, 1652, 4, Rečkova 1652/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Prokop
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
06.06.2003 |
Adresa: |
67102, 10929282, Šumná, 199 |
|
Jiří Prokop
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
06.06.2003 |
Adresa: |
67102, 10929282, Znojmo, Šumná, Šumná, 199, č.p. 199, 67102 Šumná |
|
Marcel Babczynski
|
Neaktivní
od 06.06.2003
|
jednatel |
16.01.2002 |
Adresa: |
21757135, Praha 2, Praha 2, Pod Zvonařkou, 2202/12 |
|
MARCEL BABCZYNSKI
|
Neaktivní
od 06.06.2003
|
jednatel |
16.01.2002 |
Adresa: |
12000, 21757135, Praha, Vinohrady, Pod Zvonařkou, 2202, 12, Pod Zvonařkou 2202/12, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|