Ing. JIŘÍ KNÍŽEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
35491, 20864710, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Potoční, 159 |
|
Ing. JIŘÍ KNÍŽEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.09.2022 |
Adresa: |
35491, 20864710, Cheb, Lázně Kynžvart, Lázně Kynžvart, Potoční, 159, Potoční 159, 35491 Lázně Kynžvart |
|
MARTINA BRINDLEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
HELENA CHVOSTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
MARTINA BRINDLEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
HELENA CHVOSTOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
Ing. JIŘÍ KNÍŽEK
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
předseda výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
53002, 7705948, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha, 1704 |
|
Ing. JIŘÍ KNÍŽEK
|
Neaktivní
od 09.09.2022
|
předseda výboru |
09.03.2022 |
Adresa: |
53002, 7705948, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha, 1704, Jana Palacha 1704, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. JIŘÍ KNÍŽEK
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
předseda výboru |
02.01.2018 |
Adresa: |
53002, 7705948, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha, 1704 |
|
MARTINA BRINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
člen výboru |
02.01.2018 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
HELENA CHVOSTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
člen výboru |
02.01.2018 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
Ing. JIŘÍ KNÍŽEK
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
předseda výboru |
02.01.2018 |
Adresa: |
53002, 7705948, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jana Palacha, 1704, Jana Palacha 1704, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
MARTINA BRINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
člen výboru |
02.01.2018 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
HELENA CHVOSTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
člen výboru |
02.01.2018 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
MICHAL KOLAŘÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
předseda výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
27201, 1439774, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2598 |
|
MICHAL KOLAŘÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
předseda výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
27201, 1439774, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2598, Litevská 2598, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
MICHAL KOLAŘÍK
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
předseda výboru |
09.01.2015 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
JIŘÍ ZOUBEK
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
člen výboru |
09.01.2015 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
MARTINA BRINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
člen výboru |
09.01.2015 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
MICHAL KOLAŘÍK
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
předseda výboru |
09.01.2015 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
MARTINA BRINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
člen výboru |
09.01.2015 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
JIŘÍ ZOUBEK
|
Neaktivní
od 02.01.2018
|
člen výboru |
09.01.2015 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
Martin Glevaňák
|
Neaktivní
od 09.01.2015
|
člen výboru |
31.08.2010 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kyjevská, 2856 |
|
Eva Herdová
|
Neaktivní
od 09.01.2015
|
předseda výboru |
31.08.2010 |
Adresa: |
27204, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856/28 |
|
Martin Glevaňák
|
Neaktivní
od 09.01.2015
|
člen výboru |
31.08.2010 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
Eva Herdová
|
Neaktivní
od 09.01.2015
|
předseda výboru |
31.08.2010 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
Jiří Zoubek
|
Neaktivní
od 31.08.2010
|
předseda |
23.02.2002 |
Adresa: |
27204, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856/2 |
|
Eva Herdová
|
Neaktivní
od 31.08.2010
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
27204, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856/28 |
|
Martina Brindlerová
|
Neaktivní
od 09.01.2015
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
27204, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856/3 |
|
JIŘÍ ZOUBEK
|
Neaktivní
od 31.08.2010
|
předseda |
23.02.2002 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
Eva Herdová
|
Neaktivní
od 31.08.2010
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|
MARTINA BRINDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2015
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
27204, 1409859, Kladno, Kladno, Kladno, Kyjevská, 2856, Kyjevská 2856, 27204 Kladno |
|