MATĚJ MOKRÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2020 |
Adresa: |
28002, 21160015, Kolín, Kolín, Kolín II, Riegrova, 431 |
|
MATĚJ MOKRÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2020 |
Adresa: |
28002, 21160015, Kolín, Kolín, Kolín II, Riegrova, 431, Riegrova 431, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MATĚJ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
jednatel |
16.10.2019 |
Adresa: |
28144, 21114838, Kolín, Církvice, Církvice, 102 |
|
MATĚJ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 22.01.2020
|
jednatel |
16.10.2019 |
Adresa: |
28144, 21114838, Kolín, Církvice, Církvice, 102, č.p. 102, 28144 Církvice |
|
MATĚJ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
jednatel |
18.12.2018 |
Adresa: |
28002, 21160015, Kolín, Kolín, Kolín II, Riegrova, 431 |
|
MATĚJ MOKRÝ
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
jednatel |
18.12.2018 |
Adresa: |
28002, 21160015, Kolín, Kolín, Kolín II, Riegrova, 431, Riegrova 431, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Zdeňka Musilová
|
Neaktivní
od 18.12.2018
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
28002, Kolín I., Kouřimská, 115 |
|
Zdeňka Musilová
|
Neaktivní
od 18.12.2018
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
28002, 21155208, Kolín, Kolín, Kolín I, Kouřimská, 115, Kouřimská 115, Kolín I, 28002 Kolín |
|