PETR OTTO
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
34502, 6811248, Domažlice, Kout na Šumavě, Kout na Šumavě, 133 |
|
PETR OTTO
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
34502, 6811248, Domažlice, Kout na Šumavě, Kout na Šumavě, 133, č.p. 133, 34502 Kout na Šumavě |
|
Petr Otto
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
58254, 9562095, Úsobí, č.p. 193 |
|
Petr Otto
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
29.06.2004 |
Adresa: |
58254, 9562095, Havlíčkův Brod, Úsobí, Úsobí, 193, č.p. 193, 58254 Úsobí |
|
Richard Egert
|
Neaktivní
od 29.06.2004
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
60200, Brno - jih, Komárov, Kovářská, 31/2 |
|
Richard Egert
|
Neaktivní
od 29.06.2004
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
60200, 19391471, Brno-město, Brno, Komárov, Kovářská, 31, 2, Kovářská 31/2, Komárov, 60200 Brno |
|
Jiří Kaďousek
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
56201, 24737372, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, 161 |
|
Jiří Koďousek
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
56201, 24737372, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, 161 |
|
Jiří Kaďousek
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
56201, 24737372, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, 161, Jilemnického 161, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Jiří Koďousek
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
56201, 24737372, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, 161, Jilemnického 161, 56201 Ústí nad Orlicí |
|