ALEŠ BIALONCZYK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2021 |
Adresa: |
25741, 3002578, Benešov, Bukovany, Bukovany, 154 |
|
ALEŠ BIALONCZYK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2021 |
Adresa: |
25741, 3002578, Benešov, Bukovany, Bukovany, 154, č.p. 154, 25741 Bukovany |
|
Bc. TOMÁŠ HRON
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
24.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22771743, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 51 |
|
Bc. TOMÁŠ HRON
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
24.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22771743, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 51, Voskovcova 1075/51, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
STANISLAV ŠUBRT
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
16200, 22255893, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 83, 81 |
|
STANISLAV ŠUBRT
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
16200, 22255893, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 83, 81, Nad hradním vodojemem 83/81, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Bc. TOMÁŠ HRON
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22183311, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 872, 33 |
|
Bc. TOMÁŠ HRON
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22183311, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 872, 33, Čs. armády 872/33, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Stanislav Šubrt
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
jednatel |
27.02.2006 |
Adresa: |
17000, 22312595, Praha 7, Tusarova, 1521/26 |
|
Stanislav Šubrt
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
jednatel |
27.02.2006 |
Adresa: |
17000, 22312595, Praha, Holešovice, Tusarova, 1521, 26, Tusarova 1521/26, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tomáš Hron
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
12340707, Jihlava, Jihlava, Sukova, 1116/1 |
|
Tomáš Hron
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
58601, 12340707, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Sukova, 1116, 1, Sukova 1116/1, 58601 Jihlava |
|