PETR VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
16900, 22165312, Praha 6, Břevnov, Nad Kajetánkou, 1478, 26 |
|
PETR VOŘÍŠEK
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
16900, 22165312, Praha, Břevnov, Nad Kajetánkou, 1478, 26, Nad Kajetánkou 1478/26, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Jiří Johana
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
25.05.2006 |
Adresa: |
43543, 5044146, Horní Jiřetín, Gen.Svobody, 297/5 |
|
Jiří Johana
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
25.05.2006 |
Adresa: |
43543, 5044146, Most, Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Gen. Svobody, 297, 5, Gen. Svobody 297/5, 43543 Horní Jiřetín |
|
Hana Dušková
|
Neaktivní
od 25.05.2006
|
jednatel |
19.07.2005 |
Adresa: |
19000, 22508694, Praha 9, Pískovcová, 732 |
|
Hana Dušková
|
Neaktivní
od 25.05.2006
|
jednatel |
19.07.2005 |
Adresa: |
19000, 22508694, Praha, Prosek, Pískovcová, 732, 16, Pískovcová 732/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Martina Vyplelová
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
jednatel |
21.03.2003 |
Adresa: |
33801, 12993875, Rokycany, Holoubkov, 299 |
|
MARTINA VYPLELOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2005
|
jednatel |
21.03.2003 |
Adresa: |
33801, 12993875, Rokycany, Holoubkov, Holoubkov, 299, č.p. 299, 33801 Holoubkov |
|
Mgr. Radim Smolen
|
Neaktivní
od 21.03.2003
|
jednatel |
09.09.2002 |
Adresa: |
13000, 21787930, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 1890/47 |
|
Mgr. Radim Smolen
|
Neaktivní
od 21.03.2003
|
jednatel |
09.09.2002 |
Adresa: |
13000, 21787930, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1890, 47, Biskupcova 1890/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mauro Piccinini
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
Matteo Dona
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 19 |
|
MAURO PICCININI
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Giuseppe Colombo
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Matteo Dona
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|