JANA ŠEBEČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13894463, Vyškov, Vyškov, Nosálovice, Na Hraničkách, 314, 21 |
|
NATALIJA FEĎKIV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16 |
|
EVA POLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13911074, Vyškov, Vyškov, Brňany, V Brňanech, 253, 78 |
|
LENKA DOLEŽELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13916505, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, II. odboje, 158, 13 |
|
JANA ŠEBEČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13894463, Vyškov, Vyškov, Nosálovice, Na Hraničkách, 314, 21, Na Hraničkách 314/21, Nosálovice, 68201 Vyškov |
|
NATALIJA FEĎKIV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16, Víta Nejedlého 435/16, Dědice, 68201 Vyškov |
|
EVA POLÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13911074, Vyškov, Vyškov, Brňany, V Brňanech, 253, 78, V Brňanech 253/78, Brňany, 68201 Vyškov |
|
LENKA DOLEŽELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.01.2019 |
Adresa: |
68201, 13916505, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, II. odboje, 158, 13, II. odboje 158/13, Vyškov-Město, 68201 Vyškov |
|
NATALIJA FEĎKIV
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen představenstva |
10.10.2018 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16 |
|
NATALIJA FEĎKIV
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen představenstva |
10.10.2018 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16, Víta Nejedlého 435/16, Dědice, 68201 Vyškov |
|
NATALIJA IVANIVNA FEĎKIVOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
člen představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16 |
|
NATALIJA IVANIVNA FEĎKIVOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
člen představenstva |
14.08.2018 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16, Víta Nejedlého 435/16, Dědice, 68201 Vyškov |
|
NATALIYA FEDKIV
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
člen představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16 |
|
JOLANA KAŠECKÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
předseda představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13925351, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sportovní, 627, 8 |
|
Ing. JANA ŠEBEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13894463, Vyškov, Nosálovice, Na Hraničkách, 314, 21 |
|
Mgr. JITKA HRNČIŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13925580, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Tyršova, 661, 33 |
|
NATALIYA FEDKIV
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
člen představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13902539, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 435, 16, Víta Nejedlého 435/16, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Mgr. JITKA HRNČIŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13925580, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Tyršova, 661, 33, Tyršova 661/33, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
JOLANA KAŠECKÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
předseda představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13925351, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sportovní, 627, 8, Sportovní 627/8, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing. JANA ŠEBEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen představenstva |
10.02.2016 |
Adresa: |
68201, 13894463, Vyškov, Vyškov, Nosálovice, Na Hraničkách, 314, 21, Na Hraničkách 314/21, Nosálovice, 68201 Vyškov |
|