Bc. OLGA TAJMROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
20.01.2023 |
Adresa: |
19800, 22723994, Praha, Černý Most, Jíchova, 851, 14 |
|
MARTIN KAJÍNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda spolku |
20.01.2023 |
Adresa: |
19800, 22758313, Praha, Černý Most, Kučerova, 799, 8 |
|
Bc. OLGA TAJMROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
20.01.2023 |
Adresa: |
19800, 22723994, Praha, Černý Most, Jíchova, 851, 14, Jíchova 851/14, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
MARTIN KAJÍNEK
|
Aktivní
|
Místopředseda spolku |
20.01.2023 |
Adresa: |
19800, 22758313, Praha, Černý Most, Kučerova, 799, 8, Kučerova 799/8, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
DINA RIEGEROVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
15.02.2020 |
Adresa: |
19800, 22693131, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Františkova, 907, 9 |
|
DINA RIEGEROVÁ
|
Aktivní
|
pokladník |
15.02.2020 |
Adresa: |
19800, 22693131, Praha, Černý Most, Františkova, 907, 9, Františkova 907/9, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
TEREZA KUČÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
předseda |
15.02.2020 |
Adresa: |
19800, 22773673, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Bryksova, 772, 47 |
|
TEREZA KUČÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
předseda |
15.02.2020 |
Adresa: |
19800, 22773673, Praha, Černý Most, Bryksova, 772, 47, Bryksova 772/47, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
RADEK BÁBÍČEK
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Předseda výboru |
01.12.2018 |
Adresa: |
19800, 22758291, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Maňákova, 797, 6 |
|
JUDr. VLADISLAV PROKŮPEK
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
předseda |
01.12.2018 |
Adresa: |
19800, 74165640, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Mrázkova, 595, 12 |
|
RADEK BÁBÍČEK
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Předseda výboru |
01.12.2018 |
Adresa: |
19800, 22758291, Praha, Černý Most, Maňákova, 797, 6, Maňákova 797/6, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. VLADISLAV PROKŮPEK
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
předseda |
01.12.2018 |
Adresa: |
19800, 74165640, Praha, Černý Most, Mrázkova, 595, 12, Mrázkova 595/12, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
KATEŘINA BEJDOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
pokladník |
07.09.2018 |
Adresa: |
19800, 28098838, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Šedova, 640, 1 |
|
KATEŘINA BEJDOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
pokladník |
07.09.2018 |
Adresa: |
19800, 28098838, Praha, Černý Most, Šedova, 640, 1, Šedova 640/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
KATEŘINA ŠTEFAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
pokladník |
19.04.2018 |
Adresa: |
19800, 28098838, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Šedova, 640, 1 |
|
KATEŘINA ŠTEFAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
pokladník |
19.04.2018 |
Adresa: |
19800, 28098838, Praha, Černý Most, Šedova, 640, 1, Šedova 640/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
GABRIELA VÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
Pokladník |
17.09.2016 |
Adresa: |
19800, 22709215, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1030, 15 |
|
GABRIELA VÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
Pokladník |
17.09.2016 |
Adresa: |
19800, 22709215, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1030, 15, Vašátkova 1030/15, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
GABRIELA BOKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
Pokladník |
13.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22709215, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1030, 15 |
|
RADEK BÁBÍČEK
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Předseda výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22758291, Praha, Černý Most, Maňákova, 797, 6 |
|
DANIEL NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
Místopředseda |
13.02.2016 |
Adresa: |
37316, 73710679, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Nová cesta, 2389, 11 |
|
GABRIELA BOKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
Pokladník |
13.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22709215, Praha, Černý Most, Vašátkova, 1030, 15, Vašátkova 1030/15, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
RADEK BÁBÍČEK
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
Předseda výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22758291, Praha, Černý Most, Maňákova, 797, 6, Maňákova 797/6, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
DANIEL NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
Místopředseda |
13.02.2016 |
Adresa: |
37316, 73710679, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Nová cesta, 2389, 11, Nová cesta 2389/11, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
|