VLADIMÍR KARFÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.08.2023 |
Adresa: |
17000, 22297316, Praha, Holešovice, Veletržní, 235, 21, Veletržní 235/21, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
VÍT RICHTER
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.02.2019 |
Adresa: |
10100, 25922157, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Rostovská, 318, 9 |
|
VÍT RICHTER
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.02.2019 |
Adresa: |
10100, 25922157, Praha, Vršovice, Rostovská, 318, 9, Rostovská 318/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
VLADIMÍR KARFÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21799491, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Pod Zemankou, 273, 21 |
|
PAVEL MANDYS
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.08.2016 |
Adresa: |
15000, 22084428, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, U Santošky, 940, 14 |
|
PAVEL MANDYS
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.08.2016 |
Adresa: |
15000, 22084428, Praha, Smíchov, U Santošky, 940, 14, U Santošky 940/14, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
VLADIMÍR KARFÍK
|
Neaktivní
od 09.08.2023
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21799491, Praha, Braník, Pod Zemankou, 273, 21, Pod Zemankou 273/21, Braník, 14700 Praha 4 |
|
VLADIMÍR KARFÍK
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
člen výboru |
24.08.2016 |
Adresa: |
14000, 22737952, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Humpolecká, 1937, 6 |
|
JAN KANZELSBERGER
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
člen výboru |
24.08.2016 |
Adresa: |
10000, 28052412, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Michelangelova, 3344, 11 |
|
VLADIMÍR KARFÍK
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
člen výboru |
24.08.2016 |
Adresa: |
14000, 22737952, Praha, Krč, Humpolecká, 1937, 6, Humpolecká 1937/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JAN KANZELSBERGER
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
člen výboru |
24.08.2016 |
Adresa: |
10000, 28052412, Praha, Strašnice, Michelangelova, 3344, 11, Michelangelova 3344/11, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|