PETR FATKA
|
Aktivní
|
Předseda |
03.03.2023 |
Adresa: |
46001, 23699612, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Hrdinů, 140, 2, Hrdinů 140/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
MAREK HŮLKA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
03.03.2023 |
Adresa: |
46001, 23702524, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Šimáčkova, 401, 19, Šimáčkova 401/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Bc. RICHARD MICHNA
|
Aktivní
|
Hospodář |
03.03.2023 |
Adresa: |
46312, 23736950, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Za Humny, 358, Za Humny 358, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
PETR FATKA
|
Aktivní
|
Předseda |
08.09.2018 |
Adresa: |
46001, 23699612, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Hrdinů, 140, 2 |
|
MAREK HŮLKA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
08.09.2018 |
Adresa: |
46001, 23702524, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Šimáčkova, 401, 19 |
|
Bc. RICHARD MICHNA
|
Aktivní
|
Hospodář |
08.09.2018 |
Adresa: |
46312, 23736950, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Za Humny, 358 |
|
PETR FATKA
|
Neaktivní
od 03.03.2023
|
Předseda |
08.09.2018 |
Adresa: |
46001, 23699612, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Hrdinů, 140, 2, Hrdinů 140/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
MAREK HŮLKA
|
Neaktivní
od 03.03.2023
|
Místopředseda |
08.09.2018 |
Adresa: |
46001, 23702524, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Šimáčkova, 401, 19, Šimáčkova 401/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Bc. RICHARD MICHNA
|
Neaktivní
od 03.03.2023
|
Hospodář |
08.09.2018 |
Adresa: |
46312, 23736950, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Za Humny, 358, Za Humny 358, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Ing. JAN GARDOŇ
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Místopředseda |
15.03.2017 |
Adresa: |
46006, 23673265, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Sametová, 712, 33 |
|
Ing. JAN GARDOŇ
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Místopředseda |
15.03.2017 |
Adresa: |
46006, 23673265, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Sametová, 712, 33, Sametová 712/33, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. JAN GARDOŇ
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
Místopředseda |
23.01.2016 |
Adresa: |
46001, 26639874, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, 706 |
|
PETR FATKA
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Předseda |
23.01.2016 |
Adresa: |
46001, 23699612, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Hrdinů, 140, 2 |
|
RICHARD MICHNA
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Hospodář |
23.01.2016 |
Adresa: |
46312, 23736950, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Za Humny, 358 |
|
Ing. JAN GARDOŇ
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
Místopředseda |
23.01.2016 |
Adresa: |
46001, 26639874, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Na Mlýnku, 706, Na Mlýnku 706, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
RICHARD MICHNA
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Hospodář |
23.01.2016 |
Adresa: |
46312, 23736950, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Za Humny, 358, Za Humny 358, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
PETR FATKA
|
Neaktivní
od 08.09.2018
|
Předseda |
23.01.2016 |
Adresa: |
46001, 23699612, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Hrdinů, 140, 2, Hrdinů 140/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|