IRENA SKUHROVCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2020
|
Jednatel |
23.03.2019 |
Adresa: |
16200, 22223151, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Pavlovská, 591, 13 |
|
IRENA SKUHROVCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2020
|
Jednatel |
23.03.2019 |
Adresa: |
16200, 22223151, Praha, Liboc, Pavlovská, 591, 13, Pavlovská 591/13, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
PAVEL CHALOUPECKÝ
|
Neaktivní
od 23.03.2019
|
Jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
16900, 22154141, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Hošťálkova, 605, 58 |
|
PAVEL CHALOUPECKÝ
|
Neaktivní
od 23.03.2019
|
Jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
16900, 22154141, Praha, Břevnov, Hošťálkova, 605, 58, Hošťálkova 605/58, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. JANA KÁNINSKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Předseda (jednatel spolku) |
23.02.2017 |
Adresa: |
27302, 1483102, Kladno, Tuchlovice, Tuchlovice, Hornická, 367 |
|
Mgr. JANA KÁNINSKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
Předseda (jednatel spolku) |
23.02.2017 |
Adresa: |
27302, 1483102, Kladno, Tuchlovice, Tuchlovice, Hornická, 367, Hornická 367, 27302 Tuchlovice |
|
Mgr. IRENA FEJTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
předseda (jednatel spolku) |
20.11.2016 |
Adresa: |
28104, 2455358, Kolín, Plaňany, Plaňany, Pražská, 119 |
|
Mgr. IRENA FEJTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2017
|
předseda (jednatel spolku) |
20.11.2016 |
Adresa: |
28104, 2455358, Kolín, Plaňany, Plaňany, Pražská, 119, Pražská 119, 28104 Plaňany |
|
Mgr. IRENA FEJTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
předseda (jednatel spolku) |
16.08.2016 |
Adresa: |
15600, 22691235, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Ke Kamínce, 1292 |
|
Mgr. IRENA FEJTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
předseda (jednatel spolku) |
16.08.2016 |
Adresa: |
15600, 22691235, Praha, Zbraslav, Ke Kamínce, 1292, Ke Kamínce 1292, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|