Informace o společnosti
Datum aktualizace:
08.08.2024
Název: | Bunkr, o.p.s. |
ICO: | 26617013 |
Registrovaná adresa: | 73961, 12565067, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Jablunkovská, 110, Jablunkovská 110, Lyžbice, 73961 Třinec |
Začleněno na: | 05.02.2014 |
Předmět podnikání: |
Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru. Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Realizace preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro zainteresované problematikou zdravého vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení apod. Provozování volnočasových aktivit se zaměřením na kvalitní a smysluplné naplnění volného času dětí, mládeže i celých rodin. Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména pro děti a mládež.
Poskytování sociálních služeb, zejména nízkoprahového a terénního charakteru.Poskytování odborných činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí a mládeže.Realizace preventivních, osvětových a vzdělávacích aktivit pro zainteresované problematikou zdravého vývoje dětí a mládeže, odstraňování sociálního vyloučení apod.Provozování volnočasových aktivit se zaměřením na kvalitní a smysluplné naplnění volného času dětí, mládeže i celých rodin.Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména pro děti a mládež.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. TOMÁŠ SAMIEC | Aktivní | člen správní rady | 07.08.2024 |
|
|||
JIŘÍ VLČEK | Aktivní | předseda správní rady | 07.08.2024 |
|
|||
Bc. MARTA BEZECNÁ | Aktivní | člen správní rady | 07.04.2022 |
|
|||
DANIEL CZECZOTKA | Aktivní | člen dozorčí rady | 03.09.2021 |
|
|||
LIBUŠE FIEDOROVÁ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 04.03.2020 |
|
|||
ROBERT HRYCEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 04.03.2020 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. RENÁTA TUROŇOVÁ | Aktivní | 16.10.2021 | |
|
|||
Mgr. RENÁTA TUROŇOVÁ | Aktivní | 16.10.2021 | |
|
|||
Ing. DOMINIK WIJACKI | Neaktivní od 16.10.2021 | 07.05.2021 | |
|
|||
Ing. DOMINIK WIJACKI | Neaktivní od 16.10.2021 | 07.05.2021 | |
|
|||
ROMAN BRZEZINA | Neaktivní od 07.05.2021 | ředitel | 25.02.2015 |
|
|||
ROMAN BRZEZINA | Neaktivní od 07.05.2021 | ředitel | 25.02.2015 |
|
|||
ROMAN BRZEZINA | Neaktivní od 25.02.2015 | ředitel | 05.02.2014 |
|
|||
ROMAN BRZEZINA | Neaktivní od 25.02.2015 | ředitel | 05.02.2014 |
|
Registrační číslo Bunkr, o.p.s. je 26617013.
Registrační adresa Bunkr, o.p.s. je 73961, 12565067, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Jablunkovská, 110, Jablunkovská 110, Lyžbice, 73961 Třinec.
Bunkr, o.p.s. byla založena 05.02.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Bc. TOMÁŠ SAMIEC, JIŘÍ VLČEK, Bc. MARTA BEZECNÁ, DANIEL CZECZOTKA, LIBUŠE FIEDOROVÁ, ROBERT HRYCEK.