OLGA KARLÍNOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18987729, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Havlíčkova, 858, 84 |
|
LUDMILA SATRAPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18983979, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 500, 30 |
|
MARIE KONÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18990487, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1118, 89 |
|
RUDOLF ZAJÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18990436, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1113, 86 |
|
BOŽENA ŠVENDOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18987702, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Havlíčkova, 856, 80 |
|
BOŽENA STRACHOTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18978975, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Julia Fučíka, 98, 51 |
|
DANUŠKA ZAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18990436, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1113, 86 |
|
BOŽENA STRACHOTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18978975, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Julia Fučíka, 98, 51, Julia Fučíka 98/51, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
DANUŠKA ZAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2018
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18990436, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1113, 86, Čs. armády 1113/86, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
BOŽENA ŠVENDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2024
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18987702, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Havlíčkova, 856, 80, Havlíčkova 856/80, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
OLGA KARLÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2024
|
Předseda |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18987729, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Havlíčkova, 858, 84, Havlíčkova 858/84, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
LUDMILA SATRAPOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2024
|
Jednatel |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18983979, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Nádražní, 500, 30, Nádražní 500/30, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
MARIE KONÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2024
|
Hospodář |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18990487, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1118, 89, Čs. armády 1118/89, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
RUDOLF ZAJÍČEK
|
Neaktivní
od 25.05.2024
|
Člen výboru |
01.03.2017 |
Adresa: |
69141, 18990436, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1113, 86, Čs. armády 1113/86, Poštorná, 69141 Břeclav |
|