MIROSLAV HRON
|
Neaktivní
od 03.10.2022
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
13000, 21763682, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2029, 124 |
|
Miroslav Hron
|
Neaktivní
od 03.10.2022
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
13000, 21763682, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2029, 124, Vinohradská 2029/124, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Miroslav Hron
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
26.01.2009 |
Adresa: |
13000, 21763682, Praha 3, Vinohradská, 2029/124 |
|
Miroslav Hron
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
26.01.2009 |
Adresa: |
13000, 21763682, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2029, 124, Vinohradská 2029/124, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Iva Hronová
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
28163, Černé Voděrady, Střímělická, 156 |
|
Iva Hronová
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
28163, 26342685, Praha-východ, Černé Voděrady, Černé Voděrady, Střímelická, 156, Střímelická 156, 28163 Černé Voděrady |
|
Iva Šubrtová
|
Neaktivní
od 19.09.2006
|
jednatel |
01.06.2005 |
Adresa: |
36301, 12036501, Ostrov, Hlavní třída, 691 |
|
Iva Šubrtová
|
Neaktivní
od 19.09.2006
|
jednatel |
01.06.2005 |
Adresa: |
36301, 12036501, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Hlavní třída, 691, Hlavní třída 691, 36301 Ostrov |
|
Miroslav Hron
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
13000, 21763682, Praha 3, Praha 3, Vinohradská, 2029/124 |
|
Miroslav Hron
|
Neaktivní
od 01.06.2005
|
jednatel |
27.02.2002 |
Adresa: |
13000, 21763682, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2029, 124, Vinohradská 2029/124, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|