Ing. KAREL KŘIŠŤÁL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22042164, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Hennerova, 223, 15 |
|
MICHAELA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22042172, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Hennerova, 224, 13 |
|
MUDr. ZUZANA JÍROVCOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22042156, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Hennerova, 222, 17 |
|
Ing. KAREL KŘIŠŤÁL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22042164, Praha, Motol, Hennerova, 223, 15, Hennerova 223/15, Motol, 15000 Praha 5 |
|
MICHAELA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22042172, Praha, Motol, Hennerova, 224, 13, Hennerova 224/13, Motol, 15000 Praha 5 |
|
MUDr. ZUZANA JÍROVCOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2020 |
Adresa: |
15000, 22042156, Praha, Motol, Hennerova, 222, 17, Hennerova 222/17, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing. ROMAN ZUZÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
místopředseda |
06.01.2020 |
Adresa: |
15000, 22042156, Hlavní město Praha, Praha, Motol, Hennerova, 222, 17 |
|
Ing. Roman Zuzák
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
místopředseda |
06.01.2020 |
Adresa: |
15000, 22042156, Praha, Motol, Hennerova, 222, 17, Hennerova 222/17, Motol, 15000 Praha 5 |
|
MICHAELA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
členka |
30.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22042172, Praha, Motol, Hennerova, 224, 13 |
|
MICHAELA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
členka |
30.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22042172, Praha, Motol, Hennerova, 224, 13, Hennerova 224/13, Motol, 15000 Praha 5 |
|
OLGA ŠPIRKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen |
25.02.2015 |
Adresa: |
16300, 22248994, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Gallašova, 580, 8 |
|
OLGA ŠPIRKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen |
25.02.2015 |
Adresa: |
16300, 22248994, Praha, Řepy, Gallašova, 580, 8, Gallašova 580/8, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Olga Špirková
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen |
13.03.2002 |
Adresa: |
22042172, Praha 5, Praha 5, Motol, Hennerova, 224 |
|
Luděk Pešek
|
Neaktivní
od 06.01.2020
|
předseda |
13.03.2002 |
Adresa: |
22042164, Praha 5, Praha 5, Motol, Hennerova, 223 |
|
Ing. Roman Zuzák
|
Neaktivní
od 06.01.2020
|
místopředseda |
13.03.2002 |
Adresa: |
22042156, Praha 5, Praha 5, Motol, Hennerova, 222 |
|
Olga Špirková
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen |
13.03.2002 |
Adresa: |
15000, 22042172, Praha, Motol, Hennerova, 224, 13, Hennerova 224/13, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Luděk Pešek
|
Neaktivní
od 06.01.2020
|
předseda |
13.03.2002 |
Adresa: |
15000, 22042164, Praha, Motol, Hennerova, 223, 15, Hennerova 223/15, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Roman Zuzák
|
Neaktivní
od 06.01.2020
|
místopředseda |
13.03.2002 |
Adresa: |
15000, 22042156, Praha, Motol, Hennerova, 222, 17, Hennerova 222/17, Motol, 15000 Praha 5 |
|