PETR JESTŘÍBEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588 |
|
PAVEL KLOUČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
53973, 5453615, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Palackého náměstí, 133 |
|
Mgr. PETRA LORENCOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588 |
|
PETR JESTŘÍBEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588, Puškinská 588, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
PAVEL KLOUČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
53973, 5453615, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Palackého náměstí, 133, Palackého náměstí 133, 53973 Skuteč |
|
Mgr. PETRA LORENCOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.09.2021 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588, Puškinská 588, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
PETR JESTŘÍBEK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda výboru |
08.07.2016 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588 |
|
PAVEL KAROCH
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
08.07.2016 |
Adresa: |
28401, 11424974, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 589 |
|
JIŘÍ SVITÁK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
08.07.2016 |
Adresa: |
28531, 11471841, Kutná Hora, Nové Dvory, Nové Dvory, Vrchlického, 176 |
|
PETR JESTŘÍBEK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda výboru |
08.07.2016 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588, Puškinská 588, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
PAVEL KAROCH
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
08.07.2016 |
Adresa: |
28401, 11424974, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 589, Puškinská 589, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
JIŘÍ SVITÁK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen výboru |
08.07.2016 |
Adresa: |
28531, 11471841, Kutná Hora, Nové Dvory, Nové Dvory, Vrchlického, 176, Vrchlického 176, 28531 Nové Dvory |
|
RADEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
člen výboru |
15.06.2016 |
Adresa: |
28401, 11619503, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Opletalova, 173 |
|
RADEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
člen výboru |
15.06.2016 |
Adresa: |
28401, 11619503, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Opletalova, 173, Opletalova 173, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
PETR JESTŘÍBEK
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
předseda výboru |
10.06.2016 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588 |
|
PETR JESTŘÍBEK
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
předseda výboru |
10.06.2016 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588, Puškinská 588, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
JOSEF DRASLAR
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
místopředseda výboru |
16.03.2016 |
Adresa: |
28403, 11438894, Kutná Hora, Kutná Hora, Sedlec, Čechova, 69 |
|
JOSEF DRASLAR
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
místopředseda výboru |
16.03.2016 |
Adresa: |
28403, 11438894, Kutná Hora, Kutná Hora, Sedlec, Čechova, 69, Čechova 69, Sedlec, 28403 Kutná Hora |
|
Josef Draslar
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
místopředseda výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
11424991, Kutná Hora, Kutná Hora, Puškinská, 591 |
|
Petr Jestříbek
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
předseda výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Puškinská, 588 |
|
RADEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
člen výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
28401, 11424982, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 590 |
|
Pavel Karoch
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
člen výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
11424974, Kutná Hora, Kutná Hora, Puškinská, 589 |
|
Josef Draslar
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
místopředseda výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
28401, 11424991, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 591, Puškinská 591, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
PETR JESTŘÍBEK
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
předseda výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588, Puškinská 588, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
RADEK PILAŘ
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
člen výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
28401, 11424982, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 590, Puškinská 590, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
PAVEL KAROCH
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
člen výboru |
04.12.2014 |
Adresa: |
28401, 11424974, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 589, Puškinská 589, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Petr Jestříbek
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
předseda výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Puškinská, 588 |
|
Josef Draslar
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
místopředseda výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
11424991, Kutná Hora, Kutná Hora, Puškinská, 591 |
|
Zdeněk Koudelka
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
člen výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
11424982, Kutná Hora, Kutná Hora, Puškinská, 590 |
|
Pavel Karoch
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
člen výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
11424974, Kutná Hora, Kutná Hora, Puškinská, 589 |
|
PETR JESTŘÍBEK
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
předseda výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
28401, 11424966, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 588, Puškinská 588, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Josef Draslar
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
místopředseda výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
28401, 11424991, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 591, Puškinská 591, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Zdeněk Koudelka
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
člen výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
28401, 11424982, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 590, Puškinská 590, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
PAVEL KAROCH
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
člen výboru |
26.07.2002 |
Adresa: |
28401, 11424974, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Puškinská, 589, Puškinská 589, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|