BOGDAN STANKOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.05.2021 |
Adresa: |
14300, 21940525, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Božetická, 3397, 6 |
|
BOGDAN STANKOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.05.2021 |
Adresa: |
14300, 21940525, Praha, Modřany, Božetická, 3397, 6, Božetická 3397/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
PREDRAG MILOŠEVIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2015 |
Adresa: |
25163, 73083534, Strančice, Strančice, Lesní, 538 |
|
PREDRAG MILOŠEVIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2015 |
Adresa: |
25163, 73083534, Praha-východ, Strančice, Strančice, Lesní, 538, Lesní 538, 25163 Strančice |
|
Ing. Libor Jurek
|
Neaktivní
od 11.12.2008
|
jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
6505180, Praha-západ, Černošice, Jansova, 92 |
|
Predrag Miloševič
|
Neaktivní
od 02.03.2015
|
jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
22590897, Praha 10, Praha 10, Káranská, 511/38 |
|
Ing. Libor Jurek
|
Neaktivní
od 11.12.2008
|
jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
25228, 6505180, Praha-západ, Černošice, Černošice, Jansova, 92, Jansova 92, 25228 Černošice |
|
Predrag Miloševič
|
Neaktivní
od 02.03.2015
|
jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
10800, 22590897, Praha, Malešice, Káranská, 511, 38, Káranská 511/38, Malešice, 10800 Praha 10 |
|