MIHAIL-HORIA-GHEORGHE TACHE
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2015 |
Adresa: |
Mun. Buzau Jud. Buzau, Str. Aurorei nr.23A |
|
MIHAIL-HORIA-GHEORGHE TACHE
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2015 |
Adresa: |
Mun. Buzau Jud. Buzau, Str. Aurorei nr.23A, Str. Aurorei nr.23A, Mun. Buzau Jud. Buzau, Rumunsko |
|
IHOR KRYVOSHEIN
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22295763, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Na výšinách, 900, 8 |
|
IHOR KRYVOSHEIN
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22295763, Praha, Bubeneč, Na výšinách, 900, 8, Na výšinách 900/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
IHOR KRYVOSHEIN
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
14000, 21868433, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Bartákova, 1118, 28 |
|
IHOR KRYVOSHEIN
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
14000, 21868433, Praha, Krč, Bartákova, 1118, 28, Bartákova 1118/28, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Kseniia Anufrieva
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
101, Severodvinsk, G. Sedova, 6-52 |
|
Iryna Svintukhovska
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
101, Zorja, 1-oje Maja, 52-18 |
|
Bulat Sekerov
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
101, Taškent, Makatma Gandi, 13 |
|
Alexander Petrov
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
101, Severodvinsk, Lomonosova, 104-16 |
|
Andrii Syrota
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
101, Kyjev, Kopylenka, 3a-9 |
|
Kseniia Anufrieva
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
Severodvinsk, G. Sedova, 6-52, 6-52, Severodvinsk - G. Sedova, Rusko |
|
Iryna Svintukhovska
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
Zorja, 1-oje Maja, 52-18, 52-18, Zorja - 1-oje Maja, Ukrajina |
|
Bulat Sekerov
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
Taškent, Makatma Gandi, Taškent - Makatma Gandi 13 |
|
Alexander Petrov
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
Severodvinsk, Lomonosova, 104-16, 104-16, Severodvinsk - Lomonosova, Rusko |
|
Andrii Syrota
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
Kyjev, Kopylenka, 3a-9, 3a-9, Kyjev - Kopylenka, Ukrajina |
|
Natalia Chapaeva
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
101, Biškek, Ašchabadska, 55 |
|
Natalia Chapaeva
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
55, Biškek, Ašchabadska, Ašchabadska 55, Biškek |
|
Nataliya Pavlova
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
15.12.2006 |
Adresa: |
15200, 22717447, Praha 5, Stodůlky, Běhounkova, 2453/49 |
|
Nataliya Pavlova
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
15.12.2006 |
Adresa: |
15800, 22717447, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2453, 49, Běhounkova 2453/49, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Galina Agueeva
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
jednatel |
17.04.2002 |
Adresa: |
19000, 22508520, Praha 9, Praha 9, Jablonecká, 715 |
|
Galina Agueeva
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
jednatel |
17.04.2002 |
Adresa: |
19000, 22508520, Praha, Prosek, Jablonecká, 715, 9, Jablonecká 715/9, Prosek, 19000 Praha 9 |
|