RICHARD KABÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2023 |
Adresa: |
25242, 25806491, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Na Ladech, 798, Na Ladech 798, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
TOMÁŠ KABÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
14300, 21928541, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Nad zavážkou, 1184, 5 |
|
TOMÁŠ KABÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
14300, 21928541, Praha, Modřany, Nad zavážkou, 1184, 5, Nad zavážkou 1184/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MICHAEL HABART
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
25101, 28025326, Praha-východ, Herink, Herink, Fíkova, 130 |
|
MICHAEL HABART
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
25101, 28025326, Praha-východ, Herink, Herink, Fíkova, 130, Fíkova 130, 25101 Herink |
|
MICHAEL HABART
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
25101, 28025326, Herink, Herink, Fíkova, 130 |
|
MICHAEL HABART
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
25101, 28025326, Praha-východ, Herink, Herink, Fíkova, 130, Fíkova 130, 25101 Herink |
|
Michael Habart
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
30.07.2003 |
Adresa: |
15000, 25133560, Praha 5, Běhounkova, 2529 |
|
Michael Habart
|
Neaktivní
od 01.10.2013
|
jednatel |
30.07.2003 |
Adresa: |
15800, 25133560, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2529, 57, Běhounkova 2529/57, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Tomáš Kabát
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
06.05.2002 |
Adresa: |
21928541, Praha 4, Praha 4, Nad zavážkou, 5 |
|
TOMÁŠ KABÁT
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
jednatel |
06.05.2002 |
Adresa: |
14300, 21928541, Praha, Modřany, Nad zavážkou, 1184, 5, Nad zavážkou 1184/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|