EVA WALTEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.04.2015 |
Adresa: |
25090, 14512599, Jirny, Nové Jirny, Na Pískách, 171 |
|
EVA WALTEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.04.2015 |
Adresa: |
25090, 14512599, Praha-východ, Jirny, Nové Jirny, Na Pískách, 171, Na Pískách 171, Nové Jirny, 25090 Jirny |
|
Ing. JITKA SCHWANOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
člen |
02.08.2013 |
Adresa: |
25082, 26486130, Květnice, Květnice, Na Ladech, 1099 |
|
Ing. JITKA SCHWANOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
člen |
02.08.2013 |
Adresa: |
25082, 26486130, Praha-východ, Květnice, Květnice, Na Ladech, 1099, Na Ladech 1099, 25082 Květnice |
|
Ing. Pavel Petráš
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
místopředseda |
19.04.2002 |
Adresa: |
26762, 3, Komárov, Osek, 67 |
|
Ing. Jitka Schwanová
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
člen |
19.04.2002 |
Adresa: |
17000, 22309420, Praha 7, Praha 7, U parního mlýna, 1290 |
|
Eva Walterová
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
předseda |
19.04.2002 |
Adresa: |
25090, 14512599, Nové Jirny, Na Pískách, 171 |
|
Ing. Pavel Petráš
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
místopředseda |
19.04.2002 |
Adresa: |
26762, 1611925, Beroun, Osek, Osek, 67, č.p. 67, 26762 Osek |
|
Ing. Jitka Schwanová
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
člen |
19.04.2002 |
Adresa: |
17000, 22309420, Praha, Holešovice, U parního mlýna, 1290, 6, U parního mlýna 1290/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
EVA WALTEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
předseda |
19.04.2002 |
Adresa: |
25090, 14512599, Praha-východ, Jirny, Nové Jirny, Na Pískách, 171, Na Pískách 171, Nové Jirny, 25090 Jirny |
|