HANA MARKULINEC MORAVCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2019 |
Adresa: |
19300, 22449167, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 1988, 31 |
|
HANA MARKULINEC MORAVCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2019 |
Adresa: |
19300, 22449167, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 1988, 31, Čechurova 1988/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
HANA MORAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2019
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
19300, 22449167, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 1988, 31 |
|
Hana Moravcová
|
Neaktivní
od 09.06.2019
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
19300, 22449167, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 1988, 31, Čechurova 1988/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Hana Moravcová
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
jednatel |
27.04.2006 |
Adresa: |
22449167, Praha 9, Praha 9, Horní Počernice, Čechurova, 1988 |
|
Hana Moravcová
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
jednatel |
27.04.2006 |
Adresa: |
19300, 22449167, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 1988, 31, Čechurova 1988/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Hana Kollerová
|
Neaktivní
od 27.04.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
22449167, Praha 9, Praha 9, Horní Počernice, Čechurova, 1988 |
|
Bohumil Moravec
|
Neaktivní
od 15.02.2022
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
22449167, Praha 9, Praha 9, Horní Počernice, Čechurova, 1988 |
|
Hana Kollerová
|
Neaktivní
od 27.04.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
19300, 22449167, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 1988, 31, Čechurova 1988/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Bohumil Moravec
|
Neaktivní
od 15.02.2022
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
19300, 22449167, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 1988, 31, Čechurova 1988/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|