Eduard Jirava
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
15000, 22018727, Praha 5, Plzeňská, 120/205 |
|
Eduard Jirava
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
15000, 22018727, Praha, Košíře, Plzeňská, 120, 205, Plzeňská 120/205, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Markéta Grossová
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
21709882, Praha 1, Petrská, 18 |
|
Markéta Grossová
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
Jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
11000, 21709882, Praha, Nové Město, Petrská, 1158, 18, Petrská 1158/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Darina Matějovská
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
21951101, Praha 4, Praha 4, Pikrtova, 1316/11 |
|
Eva Jiravová
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
22018727, Praha 5, Praha 5, Plzeňská, 120/205 |
|
Darina Matějovská
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
14000, 21951101, Praha, Nusle, Pikrtova, 1316, 11, Pikrtova 1316/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Eva Jiravová
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
15000, 22018727, Praha, Košíře, Plzeňská, 120, 205, Plzeňská 120/205, Košíře, 15000 Praha 5 |
|