KAMILA ŽANTOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2024 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JAROSLAVA ZÁKONOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
01.12.2020 |
Adresa: |
19800, 22716572, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32 |
|
JAROSLAVA ZÁKONOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
01.12.2020 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32, Generála Janouška 891/32, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
PETR VÁGNER
|
Aktivní
|
člen |
13.01.2018 |
Adresa: |
16000, 22196099, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Kodymce, 971, 18 |
|
PETR VÁGNER
|
Aktivní
|
člen |
13.01.2018 |
Adresa: |
16000, 22196099, Praha, Dejvice, Na Kodymce, 971, 18, Na Kodymce 971/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ELENI ORFANIDOU- JIRAN
|
Aktivní
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718087, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28 |
|
PAVEL KUDRNOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22716475, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 884, 46 |
|
VÁCLAV NEHASIL
|
Aktivní
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718061, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 890, 34 |
|
MILAN RADIL
|
Aktivní
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718079, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 892, 30 |
|
JANA ŠEDÁ
|
Aktivní
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718010, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16 |
|
JIŘÍ VALÁŠEK
|
Aktivní
|
předseda |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718079, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 892, 30 |
|
JANA ŠEDÁ
|
Aktivní
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JIŘÍ VALÁŠEK
|
Aktivní
|
předseda |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718079, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 892, 30, Generála Janouška 892/30, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ELENI ORFANIDOU- JIRAN
|
Aktivní
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28, Generála Janouška 893/28, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
PAVEL KUDRNOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22716475, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 884, 46, Generála Janouška 884/46, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
VÁCLAV NEHASIL
|
Aktivní
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718061, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 890, 34, Generála Janouška 890/34, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. VLADIMÍRA ŠTORKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
39701, 26248573, Písek, Pražské Předměstí, Přemyslova, 461 |
|
ZDENĚK LÁN
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22716912, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24 |
|
Ing. VLADIMÍRA ŠTORKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2018
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
39701, 26248573, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Přemyslova, 461, Přemyslova 461, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
ZDENĚK LÁN
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24, Generála Janouška 895/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
MILAN RADIL
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
člen |
05.07.2013 |
Adresa: |
19800, 22718079, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 892, 30, Generála Janouška 892/30, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Vít Janoušek
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
předseda výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha 9, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24 |
|
Bc. Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
místopředseda výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha 9, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha 9, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28 |
|
Jana Šedá
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha 9, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16 |
|
Ing. VLADIMÍRA ŠTORKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
39701, 26248573, Písek, Pražské Předměstí, Přemyslova, 461 |
|
JANA ŠEDÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. VLADIMÍRA ŠTORKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
39701, 26248573, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Přemyslova, 461, Přemyslova 461, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
člen výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28, Generála Janouška 893/28, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Bc. Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
místopředseda výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32, Generála Janouška 891/32, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. VÍT JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 05.07.2013
|
předseda výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24, Generála Janouška 895/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Vít Janoušek
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
předseda výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha 9, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24 |
|
Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
místopředseda výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha 9, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
člen výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha 9, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28 |
|
Jana Šedá
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
člen výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha 9, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
člen výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21947287, Praha 4, Nusle, Pod Vilami, 854, 3 |
|
Ing. VÍT JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
předseda výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24, Generála Janouška 895/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
místopředseda výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32, Generála Janouška 891/32, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
člen výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28, Generála Janouška 893/28, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
člen výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21947287, Praha, Nusle, Pod vilami, 854, 3, Pod vilami 854/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JANA ŠEDÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
člen výboru |
23.09.2010 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Vít Janoušek
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
předseda výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha 9, Generála Janouška, 895 |
|
Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
místopředseda výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha 9, Generála Janouška, 891 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha 9, Generála Janouška, 893 |
|
Jana Šedá
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha 9, Dygrýnova, 898/16 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
14000, 21947287, Praha 4, Pod Vilami, 854/3 |
|
Ing. VÍT JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
předseda výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24, Generála Janouška 895/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
místopředseda výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32, Generála Janouška 891/32, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28, Generála Janouška 893/28, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JANA ŠEDÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen výboru |
02.08.2008 |
Adresa: |
14000, 21947287, Praha, Nusle, Pod vilami, 854, 3, Pod vilami 854/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Vít Janoušek
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
předseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha 9, Generála Janouška, 895 |
|
Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha 9, Generála Janouška, 891 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha 9, Generála Janouška, 893 |
|
Jana Šedá
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha 9, Dygrýnova, 898/16 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
14000, 21947287, Praha 4, Pod Vilami, 854/3 |
|
Hana Nováková
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22718028, Praha 9, Dygrýnova, 899/14 |
|
Ing. VÍT JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
předseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24, Generála Janouška 895/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Jana Zahradníčková
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22716572, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 891, 32, Generála Janouška 891/32, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28, Generála Janouška 893/28, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JANA ŠEDÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
14000, 21947287, Praha, Nusle, Pod vilami, 854, 3, Pod vilami 854/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Hana Nováková
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
19800, 22718028, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 899, 14, Dygrýnova 899/14, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Andrea Heroutová
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
místopředseda výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
22716912, Praha 9, Generála Janouška, 895 |
|
Mgr. Hana Urbanová
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
22718010, Praha 9, Dygrýnova, 898 |
|
Ing. Vít Janoušek
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
předseda výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
22716912, Praha 9, Generála Janouška, 895 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
22718087, Praha 9, Generála Janouška, 893 |
|
Jana Šedá
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
22718010, Praha 9, Dygrýnova, 898/16 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
21947287, Praha 4, Pod Vilami, 854/3 |
|
Hana Nováková
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
22718028, Praha 9, Dygrýnova, 899/14 |
|
Ing. Andrea Heroutová
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
místopředseda výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24, Generála Janouška 895/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Hana Urbanová
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. VÍT JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
předseda výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
19800, 22716912, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 895, 24, Generála Janouška 895/24, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Eleni Orphanidou- Jiran
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
19800, 22718087, Praha, Černý Most, Generála Janouška, 893, 28, Generála Janouška 893/28, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JANA ŠEDÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
19800, 22718010, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 898, 16, Dygrýnova 898/16, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. Antonín Janata
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
14000, 21947287, Praha, Nusle, Pod vilami, 854, 3, Pod vilami 854/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Hana Nováková
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
člen výboru |
16.03.2005 |
Adresa: |
19800, 22718028, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 899, 14, Dygrýnova 899/14, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|