Ing. MAREK HUML
|
Neaktivní
od 12.11.2019
|
jednatel |
09.01.2019 |
Adresa: |
26242, 23027231, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Palackého, 298 |
|
Ing. MAREK HUML
|
Neaktivní
od 12.11.2019
|
jednatel |
09.01.2019 |
Adresa: |
26242, 23027231, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Palackého, 298, Palackého 298, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
|
Ing. Marek Huml
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
26242, 23027231, Rožmitál pod Třemšínem, Palackého, 298 |
|
Ing. MAREK HUML
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
26242, 23027231, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem, Palackého, 298, Palackého 298, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
|
Ing. Tomáš Kubálek
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
jednatel |
07.06.2002 |
Adresa: |
12000, 21755329, Praha 2, Praha 2, Sarajevská, 1614/7 |
|
Ing. Jozef Papp
|
Neaktivní
od 12.11.2019
|
jednatel |
07.06.2002 |
Adresa: |
25170, Praha-východ, Dobřejovice, Žitná, 221/75 |
|
Ing. TOMÁŠ KUBÁLEK
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
jednatel |
07.06.2002 |
Adresa: |
12000, 21755329, Praha, Vinohrady, Sarajevská, 1614, 7, Sarajevská 1614/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. JOZEF PAPP
|
Neaktivní
od 12.11.2019
|
jednatel |
07.06.2002 |
Adresa: |
25101, 25676628, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Žitná, 221, Žitná 221, 25101 Dobřejovice |
|