Mgr. IVO KROUŽEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2020 |
Adresa: |
39101, 23437138, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Boženy Němcové, 536, 14 |
|
Mgr. Ivo Kroužek
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2020 |
Adresa: |
39101, 23437138, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Boženy Němcové, 536, 14, Boženy Němcové 536/14, 39101 Sezimovo Ústí |
|
MARTIN ZAJÍČEK
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
jednatel |
11.12.2013 |
Adresa: |
25801, 3113167, Vlašim, Vlašim, V Sadě, 1506 |
|
Martin Zajíček
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
jednatel |
11.12.2013 |
Adresa: |
25801, 3113167, Benešov, Vlašim, Vlašim, V Sadě, 1506, V Sadě 1506, 25801 Vlašim |
|
Martin Zajíček
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
jednatel |
03.06.2002 |
Adresa: |
3113167, Benešov, Vlašim, V Sadě, 1506 |
|
Jindřich Knotek
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
03.06.2002 |
Adresa: |
21751731, Praha 2, Praha 2, Čermákova, 1231/4 |
|
Martin Zajíček
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
jednatel |
03.06.2002 |
Adresa: |
25801, 3113167, Benešov, Vlašim, Vlašim, V Sadě, 1506, V Sadě 1506, 25801 Vlašim |
|
JINDŘICH KNOTEK
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
03.06.2002 |
Adresa: |
12000, 21751731, Praha, Vinohrady, Čermákova, 1231, 4, Čermákova 1231/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|