ONDŘEJ BENEŠ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
14000, 21913048, Praha, Michle, Bítovská, 1227, 9 |
|
TATJANA STOJKOVIČOVÁ PAVLICA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
ONDŘEJ BENEŠ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
14000, 21913048, Praha, Michle, Bítovská, 1227, 9, Bítovská 1227/9, Michle, 14000 Praha 4 |
|
TATJANA STOJKOVIČOVÁ PAVLICA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.12.2022 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PAVEL MŰLLER
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Předseda výboru |
20.10.2021 |
Adresa: |
14800, 25302060, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
TATJANA STOJKOVIČOVÁ PAVLICA
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Místopředseda výboru |
20.10.2021 |
Adresa: |
14800, 25302060, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
ONDŘEJ BENEŠ
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Člen výboru |
20.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21913048, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Bítovská, 1227, 9 |
|
PAVEL MŰLLER
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Předseda výboru |
20.10.2021 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
TATJANA STOJKOVIČOVÁ PAVLICA
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Místopředseda výboru |
20.10.2021 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ONDŘEJ BENEŠ
|
Neaktivní
od 31.12.2022
|
Člen výboru |
20.10.2021 |
Adresa: |
14000, 21913048, Praha, Michle, Bítovská, 1227, 9, Bítovská 1227/9, Michle, 14000 Praha 4 |
|
PAVEL MŰLLER
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
Předseda výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
14800, 25302060, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
PAVLÍNA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
Místopředseda výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
14800, 25302060, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
TATJANA PAVLICA STOJKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
Člen výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
14800, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
PAVEL MŰLLER
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
Předseda výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PAVLÍNA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
Místopředseda výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
TATJANA PAVLICA STOJKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2021
|
Člen výboru |
24.03.2018 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MARTA VYKYDALOVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2017
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
PAVLÍNA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
PAVEL MŰLLER
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31 |
|
MARTA VYKYDALOVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2017
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PAVLÍNA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PAVEL MŰLLER
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
člen výboru |
23.02.2016 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Pavel Müller
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen výboru |
08.12.2009 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické, 1363/31 |
|
Pavel Müller
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen výboru |
08.12.2009 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Milan Stojkovič
|
Neaktivní
od 08.12.2009
|
místopředseda výboru |
18.07.2002 |
Adresa: |
25302060, Praha 4, Praha 4, Velké Kunratické, 1363/31 |
|
JUDr. Vladislav Beneš
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
předseda výboru |
18.07.2002 |
Adresa: |
21913048, Praha 4, Praha 4, Bítovská, 1227/9 |
|
Marta Vykydalová
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen výboru |
18.07.2002 |
Adresa: |
25302060, Praha 4, Praha 4, Velké Kunratické, 1363/31 |
|
ing. Milan Stojkovič
|
Neaktivní
od 08.12.2009
|
místopředseda výboru |
18.07.2002 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Vladislav Beneš
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
předseda výboru |
18.07.2002 |
Adresa: |
14000, 21913048, Praha, Michle, Bítovská, 1227, 9, Bítovská 1227/9, Michle, 14000 Praha 4 |
|
MARTA VYKYDALOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
člen výboru |
18.07.2002 |
Adresa: |
14800, 25302060, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1363, 31, Velké Kunratické 1363/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|