Jan Kubec
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
15600, 22142291, Praha 5, U klubovny, 1215 |
|
Jan Kubec
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
15600, 22142291, Praha, Zbraslav, U klubovny, 1215, U klubovny 1215, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Alfréd Takács
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
26716, 1590855, Vysoký Újezd, 18 |
|
Ing. Alfréd Takács
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
26716, 1590855, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, Tyršova náves, 18, Tyršova náves 18, 26716 Vysoký Újezd |
|
Pavel Hejlík
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
16300, 22250026, Praha 6, Praha 6, Řepy, Laudova, 1013 |
|
Danu Mihal Temelie
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
16000, 22763201, Praha 6, Praha 6, Pláničkova, 1/442 |
|
PAVEL HEJLÍK
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
16300, 22250026, Praha, Řepy, Laudova, 1013, 17, Laudova 1013/17, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Danu Mihal Temelie
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
16200, 22763201, Praha, Veleslavín, Pláničkova, 442, 1, Pláničkova 442/1, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|