ADAM MÁDR
|
Aktivní
|
Předseda Výboru |
14.01.2023 |
Adresa: |
19000, 22499024, Praha, Libeň, U svobodárny, 1180, 14 |
|
ADAM MÁDR
|
Aktivní
|
Předseda Výboru |
14.01.2023 |
Adresa: |
19000, 22499024, Praha, Libeň, U svobodárny, 1180, 14, U svobodárny 1180/14, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
ONDŘEJ SVOBODA
|
Aktivní
|
Místopředseda Výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991309, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 618 |
|
STANISLAVA DOUBKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen Výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991317, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 619 |
|
ONDŘEJ SVOBODA
|
Aktivní
|
Místopředseda Výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
STANISLAVA DOUBKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen Výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
Předseda Výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991317, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 619 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
Předseda Výboru |
27.07.2022 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Předseda Výboru |
27.07.2019 |
Adresa: |
19017, 24991317, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 619 |
|
JANA KRANEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Místopředseda Výboru |
27.07.2019 |
Adresa: |
19017, 24991309, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 618 |
|
ONDŘEJ SVOBODA
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Člen Výboru |
27.07.2019 |
Adresa: |
19017, 24991309, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 618 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Předseda Výboru |
27.07.2019 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JANA KRANEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Místopředseda Výboru |
27.07.2019 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ONDŘEJ SVOBODA
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
Člen Výboru |
27.07.2019 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 27.07.2019
|
Předseda Výboru |
28.08.2018 |
Adresa: |
19017, 24991317, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 619 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 27.07.2019
|
Člen Výbor |
28.08.2018 |
Adresa: |
19017, 42524661, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21 |
|
JANA KRANEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2019
|
Místopředseda Výboru |
28.08.2018 |
Adresa: |
19017, 24991309, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 618 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 27.07.2019
|
Předseda Výboru |
28.08.2018 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 27.07.2019
|
Člen Výbor |
28.08.2018 |
Adresa: |
19017, 42524661, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21, Lipoltická 849/21, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JANA KRANEROVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2019
|
Místopředseda Výboru |
28.08.2018 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ROMAN KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
Předseda výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
19017, 24991309, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 618 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
19017, 42524661, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
19017, 24991317, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 619 |
|
ROMAN KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
Předseda výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
19017, 42524661, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21, Lipoltická 849/21, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JOSEF DOUBEK
|
Neaktivní
od 28.08.2018
|
člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MARTIN BURŠA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
Člen výboru |
01.08.2015 |
Adresa: |
25001, 27046087, Praha-východ, Dřevčice, Dřevčice, 193 |
|
MARTIN BURŠA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
Člen výboru |
01.08.2015 |
Adresa: |
25001, 27046087, Praha-východ, Dřevčice, Dřevčice, 193, č.p. 193, 25001 Dřevčice |
|
MARTIN BURŠA
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
Člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619 |
|
ROMAN KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
Předseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
Člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
19017, 42524661, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21 |
|
MARTIN BURŠA
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
Člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
Člen výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
19017, 42524661, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21, Lipoltická 849/21, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ROMAN KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
Předseda výboru |
12.06.2015 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen |
12.04.2015 |
Adresa: |
19017, 42524661, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen |
12.04.2015 |
Adresa: |
19017, 42524661, Praha, Vinoř, Lipoltická, 849, 21, Lipoltická 849/21, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
MARTIN BURŠA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991317, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 619 |
|
ROMAN KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991309, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Uherská, 618 |
|
VLADIMÍR DRDA
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
ROMAN KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MARTIN BURŠA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda |
25.07.2013 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Vladimír Drda
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
předseda |
20.06.2012 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
člen |
20.06.2012 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
člen |
20.06.2012 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha 9, Vinoř, Uherská, 619 |
|
Ing. Vladimír Drda
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
předseda |
20.06.2012 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
člen |
20.06.2012 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 25.07.2013
|
člen |
20.06.2012 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Vladimír Drda
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
předseda výboru |
13.07.2010 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
člen výboru |
13.07.2010 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
člen výboru;; |
13.07.2010 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha 9, Vinoř, Uherská, 619 |
|
Ing. Vladimír Drda
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
předseda výboru |
13.07.2010 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
člen výboru |
13.07.2010 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
člen výboru;; |
13.07.2010 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
předseda výboru |
10.06.2008 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha 9, Vinoř, Uherská, 619 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
člen výboru |
10.06.2008 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
Ing. Vladimír Drda
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
člen výboru |
10.06.2008 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
předseda výboru |
10.06.2008 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
člen výboru |
10.06.2008 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Vladimír Drda
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
člen výboru |
10.06.2008 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
David Weil
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
předseda výboru |
20.07.2006 |
Adresa: |
53501, 7627068, Svinčany, 84 |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
člen výboru |
20.07.2006 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha 9, Vinoř, Uherská, 619 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
člen výboru |
20.07.2006 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
David Weil
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
předseda výboru |
20.07.2006 |
Adresa: |
53501, 7627068, Pardubice, Svinčany, Svinčany, 84, č.p. 84, 53501 Svinčany |
|
Ing. Martin Burša
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
člen výboru |
20.07.2006 |
Adresa: |
19017, 24991317, Praha, Vinoř, Uherská, 619, Uherská 619, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
člen výboru |
20.07.2006 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
předseda výboru |
29.03.2005 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
Ing. Roman Konečný
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
člen výboru |
29.03.2005 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha 9, Vinoř, Uherská, 618 |
|
David Weil
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
člen výboru |
29.03.2005 |
Adresa: |
53501, Svinčany, č.p. 84 |
|
Ing. Anna Švrčinová
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
předseda výboru |
29.03.2005 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Roman Konečný
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
člen výboru |
29.03.2005 |
Adresa: |
19017, 24991309, Praha, Vinoř, Uherská, 618, Uherská 618, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
David Weil
|
Neaktivní
od 20.07.2006
|
člen výboru |
29.03.2005 |
Adresa: |
53501, 7627068, Pardubice, Svinčany, Svinčany, 84, č.p. 84, 53501 Svinčany |
|