Štefan Vosátko
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
jednatel |
15.07.2005 |
Adresa: |
21794138, Praha 3, Žižkov, Loudova, 2432/4 |
|
Štefan Vosátko
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
jednatel |
15.07.2005 |
Adresa: |
13000, 21794138, Praha, Žižkov, Loudova, 2432, 4, Loudova 2432/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Tomáš Vilím
|
Neaktivní
od 15.07.2005
|
jednatel |
09.06.2005 |
Adresa: |
22412999, Praha 9, Černý most, Bratří Venclíků, 1073/8 |
|
Tomáš Vilím
|
Neaktivní
od 15.07.2005
|
jednatel |
09.06.2005 |
Adresa: |
19800, 22412999, Praha, Černý Most, Bratří Venclíků, 1073, 8, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Bohumil Havel
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
25231, 4, Všenory, Panská Zahrada, 0457 |
|
Bohumil Havel
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
0457, Všenory, Panská Zahrada, 25231, Panská Zahrada 0457, 25231 Všenory, Česká republika |
|
Martin Döllinger
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
02.08.2002 |
Adresa: |
10100, 22672290, Praha 10, Praha 10, Uzbecká, 1/1463 |
|
Kryštof Gryger
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
02.08.2002 |
Adresa: |
11800, 21695041, Praha 1, Praha 1, U lužického semináře, 16 |
|
Ing. Martin Fic
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
02.08.2002 |
Adresa: |
76701, 10383174, Kroměříž, Kroměříž, Rumunská, 4045 |
|
Martin Döllinger
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
02.08.2002 |
Adresa: |
10100, 22672290, Praha, Vršovice, Uzbecká, 1463, 1, Uzbecká 1463/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Kryštof Gryger
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
02.08.2002 |
Adresa: |
11800, 21695041, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 95, 16, U lužického semináře 95/16, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. Martin Fic
|
Neaktivní
od 10.12.2003
|
jednatel |
02.08.2002 |
Adresa: |
76701, 10383174, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Rumunská, 4045, 10, Rumunská 4045/10, 76701 Kroměříž |
|