JITKA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.08.2021 |
Adresa: |
14900, 21821208, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6 |
|
VĚRA MACHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
25.08.2021 |
Adresa: |
14900, 21821216, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 785, 8 |
|
JIŘÍ KORBEL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.08.2021 |
Adresa: |
14900, 21821208, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6 |
|
JITKA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
předseda představenstva |
22.03.2017 |
Adresa: |
14900, 21821208, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6 |
|
JITKA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
předseda představenstva |
08.09.2016 |
Adresa: |
14800, 21844054, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Zlešická, 1847, 3 |
|
VĚRA MACHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
místopředseda představenstva |
08.09.2016 |
Adresa: |
14900, 21821216, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 785, 8 |
|
JIŘÍ KORBEL
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
člen předsstavenstvä |
08.09.2016 |
Adresa: |
14900, 21821208, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6 |
|
MIROSLAV ŠVEC
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
předseda představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14900, 21821216, Praha 4, Háje, Matúškova, 785, 8 |
|
JIŘÍ KORBEL
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
místopředseda představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14900, 21821208, Praha 4, Háje, Matúškova, 784, 6 |
|
JIŘÍ DIVOKÝ
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14900, 21821216, Praha 4, Háje, Matúškova, 785, 8 |
|
JAN MICLÍK
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14900, 21821208, Praha 4, Háje, Matúškova, 784, 6 |
|
JÁN DIRBÁK
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14900, 21821216, Praha 4, Háje, Matúškova, 785, 8 |
|
JÁN DIRBÁK
|
Neaktivní
od 05.05.2016
|
předseda představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14900, 21821216, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 785, 8 |
|
JIŘÍ KORBEL
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
místopředseda představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14900, 21821208, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6 |
|
JITKA KRATOCHVÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
člen představenstva |
07.10.2014 |
Adresa: |
14800, 21844054, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Zlešická, 1847, 3 |
|
Ján Dirbák
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen |
14.07.2004 |
Adresa: |
14900, 21821216, Praha, Háje, Matúškova, 785, 8, Matúškova 785/8, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jan Simmerl
|
Neaktivní
od 14.07.2004
|
člen |
31.07.2002 |
Adresa: |
14900, 21821208, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6, Matúškova 784/6, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Miroslav Švec
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
předseda |
31.07.2002 |
Adresa: |
14900, 21821216, Praha, Háje, Matúškova, 785, 8, Matúškova 785/8, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Korbel
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
místopředseda |
31.07.2002 |
Adresa: |
14900, 21821208, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6, Matúškova 784/6, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Divoký
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen |
31.07.2002 |
Adresa: |
14900, 21821216, Praha, Háje, Matúškova, 785, 8, Matúškova 785/8, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jan Miclík
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen |
31.07.2002 |
Adresa: |
14900, 21821208, Praha, Háje, Matúškova, 784, 6, Matúškova 784/6, Háje, 14900 Praha 4 |
|