JUDr. JAN SUK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2021 |
Adresa: |
25263, 12885711, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Václavská, 1556 |
|
JUDr. JAN SUK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2021 |
Adresa: |
25263, 12885711, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Václavská, 1556, Václavská 1556, 25263 Roztoky |
|
Ing. ŠÁRKA STREJČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
14700, 21812331, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Pod svahem, 1523, 20 |
|
Ing. ŠÁRKA STREJČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
14700, 21812331, Praha, Braník, Pod svahem, 1523, 20, Pod svahem 1523/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 28.06.2021
|
Jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
10000, 22609628, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Třebešínem III, 893, 1 |
|
Ing. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 28.06.2021
|
Jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
10000, 22609628, Praha, Strašnice, Nad Třebešínem III, 893, 1, Nad Třebešínem III 893/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Šárka Strejčková
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
07.12.2011 |
Adresa: |
12000, 21738289, Praha 2, Svatoplukova, 493 |
|
Ing. Šárka Strejčková
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
07.12.2011 |
Adresa: |
12800, 21738289, Praha, Nusle, Svatoplukova, 493, 9, Svatoplukova 493/9, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
JUDr. Jan Suk
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
jednatel |
06.04.2004 |
Adresa: |
25263, Roztoky u Prahy, Václavská, 1556 |
|
JUDr. JAN SUK
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
jednatel |
06.04.2004 |
Adresa: |
25263, 12885711, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Václavská, 1556, Václavská 1556, 25263 Roztoky |
|
Ing. Jan Soukup
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
Jednatel |
19.06.2003 |
Adresa: |
22609628, Praha 10, Nad Třebešínem III, 893/1 |
|
Ing. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
Jednatel |
19.06.2003 |
Adresa: |
10000, 22609628, Praha, Strašnice, Nad Třebešínem III, 893, 1, Nad Třebešínem III 893/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Barbora Křížová
|
Neaktivní
od 19.06.2003
|
jednatel |
10.07.2002 |
Adresa: |
10600, 22667377, Praha 10, Praha 10, Tolstého, 21 |
|
BARBORA KŘÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2003
|
jednatel |
10.07.2002 |
Adresa: |
10100, 22667377, Praha, Vršovice, Tolstého, 1063, 21, Tolstého 1063/21, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|