HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
41722, 80914586, Teplice, Háj u Duchcova, Háj u Duchcova, Závodní, 381 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
41722, 80914586, Teplice, Háj u Duchcova, Háj u Duchcova, Závodní, 381, Závodní 381, 41722 Háj u Duchcova |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
Člen představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
Člen představenstva |
12.10.2016 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Člen představenstva |
19.02.2015 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Člen představenstva |
19.02.2015 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Člen představenstva |
28.05.2014 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1421, 44 |
|
Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Člen představenstva |
28.05.2014 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1421, 44, Duchcovská 1421/44, 41501 Teplice |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Předseda představenstva |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Předseda představenstva |
08.08.2013 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
Člen představenstva |
11.06.2012 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666 |
|
HELENA PLEŠMÍDOVÁ ANTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
Člen představenstva |
11.06.2012 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Daniela Zrnová
|
Neaktivní
od 11.06.2012
|
Člen představenstva |
26.04.2011 |
Adresa: |
41742, 18516548, Krupka, Maršov, Jasmínová, 238 |
|
Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Předseda představenstva |
26.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Ing. Jitka Kamarýtová
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
Člen představenstva |
26.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Duchcovská, 1421 |
|
Daniela Zrnová
|
Neaktivní
od 11.06.2012
|
Člen představenstva |
26.04.2011 |
Adresa: |
41742, 18516548, Teplice, Krupka, Maršov, Jasmínová, 238, Jasmínová 238, Maršov, 41742 Krupka |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Předseda představenstva |
26.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
Člen představenstva |
26.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20262027, Teplice, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1421, 44, Duchcovská 1421/44, 41501 Teplice |
|
Ing. Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Předseda představenstva |
03.03.2009 |
Adresa: |
41501, Teplice, Proboštov, Přítkovská, 345 |
|
Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Člen představenstva |
03.03.2009 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Člen představenstva |
03.03.2009 |
Adresa: |
41704, 14991161, Hrob, Rybniční, 102 |
|
Ing. Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Předseda představenstva |
03.03.2009 |
Adresa: |
345, Teplice, Proboštov, Přítkovská, 41501, Přítkovská 345, 41501 Teplice - Proboštov, Česká republika |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Člen představenstva |
03.03.2009 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
Člen představenstva |
03.03.2009 |
Adresa: |
41704, 14991161, Teplice, Hrob, Hrob, Rybniční, 102, Rybniční 102, 41704 Hrob |
|
Ing. Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
předseda |
14.05.2004 |
Adresa: |
41712, 18531792, Proboštov, Přítkovská, 345 |
|
Ing. Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
předseda |
14.05.2004 |
Adresa: |
41712, 18531792, Teplice, Proboštov, Proboštov, Přítkovská, 345, 9, Přítkovská 345/9, 41712 Proboštov |
|
Helena Antálková
|
Neaktivní
od 14.05.2004
|
předseda |
16.11.2002 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Unčínská, 1666 |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
člen |
16.11.2002 |
Adresa: |
41704, 14991161, Teplice, Hrob, Rybniční, 102 |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
člen |
16.11.2002 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Helena Antálková
|
Neaktivní
od 14.05.2004
|
předseda |
16.11.2002 |
Adresa: |
41501, 20243154, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1666, Unčínská 1666, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Zuzana Hofmanová
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
člen |
16.11.2002 |
Adresa: |
41704, 14991161, Teplice, Hrob, Hrob, Rybniční, 102, Rybniční 102, 41704 Hrob |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
člen |
16.11.2002 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Lukáš Sýkora
|
Neaktivní
od 16.11.2002
|
člen |
10.07.2002 |
Adresa: |
69172, 9978089, Břeclav, Klobouky u Brna, Vinařská, 694/25A |
|
Lukáš Sýkora
|
Neaktivní
od 16.11.2002
|
člen |
10.07.2002 |
Adresa: |
69172, 9978089, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, Vinařská, 694, 25a, Vinařská 694/25a, 69172 Klobouky u Brna |
|