MUDr. TOMÁŠ HUDLER
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
14700, 21804648, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Za skalkou, 778, 11 |
|
MUDr. TOMÁŠ HUDLER
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
14700, 21804648, Praha, Braník, Za skalkou, 778, 11, Za skalkou 778/11, Braník, 14700 Praha 4 |
|
PharmDr. Anna Hudlerová
|
Neaktivní
od 26.06.2012
|
jednatel |
29.04.2008 |
Adresa: |
14700, Praha 4, Za Skalkou, 11/778 |
|
MUDr. Tomáš Hudler
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
29.04.2008 |
Adresa: |
14700, Praha 4, Za Skalkou, 11/778 |
|
PharmDr. Anna Hudlerová
|
Neaktivní
od 26.06.2012
|
jednatel |
29.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21804648, Praha, Braník, Za skalkou, 778, 11, Za skalkou 778/11, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MUDr. TOMÁŠ HUDLER
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
29.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21804648, Praha, Braník, Za skalkou, 778, 11, Za skalkou 778/11, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MUDr. Tomáš Hudler
|
Neaktivní
od 29.04.2008
|
jednatel |
06.08.2002 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Praha 10, V Olšinách, 108 |
|
MUDr. Jolana Pečenková
|
Neaktivní
od 29.04.2008
|
jednatel |
06.08.2002 |
Adresa: |
30100, Plzeň-město, Plzeň, Komenského, 24 |
|
MUDr. Tomáš Hudler
|
Neaktivní
od 29.04.2008
|
jednatel |
06.08.2002 |
Adresa: |
10000, 22718842, Praha, Strašnice, V olšinách, 3140, 108, V olšinách 3140/108, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MUDr. Jolana Pečenková
|
Neaktivní
od 29.04.2008
|
jednatel |
06.08.2002 |
Adresa: |
32300, 24425524, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1087, 24, Komenského 1087/24, Bolevec, 32300 Plzeň |
|